EP0935668 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ASPARAGINSÄURE-POLYKONDENSAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1999/33] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ASPARAGINSÄUREKONDENSAT | ||
[2001/32] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.2005 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FI | veröffentlicht am 25.05.2005 [2005/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMYLUM EUROPE N.V. Burchtstraat 10 9300 Aalst / BE | [2002/09] |
Frühere [1999/33] | Für alle benannten Staaten AMYLUM BELGIUM N.V. Burchtstraat 10 9300 Aalst / BE | Erfinder | 01 /
EYAL, Aharon, M. Beitar Street 32 93380 Jerusalem / IL | 02 /
JANSEN, Robert, J. Sint Annalaan 132B B-1800 Vilvoorde / BE | 03 /
VITNER, Asher Stern Street 31/13 96750 Jerusalem / IL | 04 /
CAMI, Pierre Route de Moyencourt F-80190 Languevoisin / FR | 05 /
MAILLY, Emmanuel 31, rue des Bergeres F-91940 Les Ulis / FR | 06 /
CHATTAWAY, Thomas Dreve du Moulin 45A B-1410 Waterloo / BE | 07 /
JARRY, Bruno 11, rue Saint Vincent F-75018 Paris / FR | 08 /
MORE, Joelle 49, avenue d'Etampes F-91940 Dourdan / FR | [1999/33] | Vertreter | Ablewhite, Alan James Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1999/33] | Ablewhite, Alan James MARKS & CLERK, 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97944993.1 | 10.10.1997 | [1999/33] | WO1997GB02798 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL19960119414 | 13.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 11941496 | [1999/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9816652 | Datum: | 23.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0935668 | Datum: | 18.08.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.04.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0935668 | Datum: | 17.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.04.1998 | Klassifikation | IPC: | C12P13/20 | [1999/33] | CPC: |
C12P13/20 (EP,US);
C08G73/1092 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ASPARAGINSÄURE-POLYKONDENSAT | [2001/32] | Englisch: | A PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ASPARTIC ACID POLY-CONDENSATE | [2001/32] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN POLYCONDENSAT D'ACIDE ASPARTIQUE | [2001/32] |
Frühere [1999/33] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ASPARAGINSÄUREKONDENSAT | ||
Frühere [1999/33] | A PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ASPARTIC ACID CONDENSATE | ||
Frühere [1999/33] | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN CONDENSAT D'ACIDE ASPARTIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 28.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.05.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/33] | 20.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 17.07.2002 | FI | 17.07.2002 | GR | 17.07.2002 | LI | 17.07.2002 | IE | 10.10.2002 | LU | 10.10.2002 | DK | 17.10.2002 | PT | 17.10.2002 | SE | 17.10.2002 | [2005/21] |
Frühere [2004/39] | CH | 17.07.2002 | |
GR | 17.07.2002 | ||
LI | 17.07.2002 | ||
IE | 10.10.2002 | ||
LU | 10.10.2002 | ||
DK | 17.10.2002 | ||
PT | 17.10.2002 | ||
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2004/01] | CH | 17.07.2002 | |
GR | 17.07.2002 | ||
LI | 17.07.2002 | ||
IE | 10.10.2002 | ||
DK | 17.10.2002 | ||
PT | 17.10.2002 | ||
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2003/46] | CH | 17.07.2002 | |
GR | 17.07.2002 | ||
LI | 17.07.2002 | ||
DK | 17.10.2002 | ||
PT | 17.10.2002 | ||
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2003/31] | CH | 17.07.2002 | |
GR | 17.07.2002 | ||
LI | 17.07.2002 | ||
PT | 17.10.2002 | ||
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2003/22] | GR | 17.07.2002 | |
PT | 17.10.2002 | ||
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2003/20] | GR | 17.07.2002 | |
SE | 17.10.2002 | ||
Frühere [2003/03] | SE | 17.10.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JPS4221753B (ASAHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [Y] 1-24 * the whole document *; | [YD]WO9323452 (SRCHEM INC [US]) [YD] 1-24 * the whole document *; | [YD]DE4429108 (BASF AG [DE]) [YD] 1-24 * the whole document *; | [YP]WO9718249 (CALWOOD CHEM IND INC [US]) [YP] 1-24 * the whole document *; | [Y] - TANEO NABUKINI ET AL., "L-Aspartic acid.", CHEMICAL ABSTRACTS, (19670327), vol. 66, no. 13, Database accession no. 54266x, page 5107, column 2, XP002054564 [Y] 1-24 * abstract * | [Y] - MURRAY MOO-YOUNG, Comprehensive Biotechnology, OXFORD.NEW YORK.TORONTO.SYDNEY.FRANKFURT, PERGAMON PRESS, (1985), 3, XP002054695 [Y] 1-24 * page 633 - page 640 * | [YD] - J. KOVACS ET AL., "Chemical Studies of Polyaspartic Acids.", J. ORG. CHEM., (1961), vol. 26, pages 1084 - 1091, XP002054562 [YD] 1-24 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo01063a026 | [A] - J.-C. HUBERT AND B. WURTZ, "Régulation et signification physiolique de l'aspartate-ammonium lyase (aspartase) de Pseudomonas fluorescens type R.", ARCH. MICROBIOL., (1975), vol. 102, no. 1, pages 35 - 39, XP002054563 [A] 1-24 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00428342 |