EP0944269 - VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME UND WIEDERGABE VON HOCHAUFLÖSENDEN UND DREIDIMENSIONALEN BILDERN MIT OPTISCHER SPEICHERPLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1999/38] | VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME UND WIEDERGABE VON HOCHAUFLÖSENDEN DREIDIMENSIONALEN BILDERN MIT OPTISCHER SPEICHERPLATTE | ||
[2001/43] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.09.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.11.2003 [2003/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/46] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [1999/38] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571 / JP | Erfinder | 01 /
OSHIMA, Mitsuaki 115-3, Katsuraminamitatsumi-cho,Nishikyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 615 / JP | 02 /
KITAURA, Hiromu 14-7, Onodai 1-chome,Osakasayama-shi Osaka 589 / JP | 03 /
FUKUDA, Hideki 9-406, Myoukenzaka 3-chome,Katano-shi Osaka 576 / JP | 04 /
ISHIHARA, Hideshi 3-408, Myoukenzaka 6-chome,Katano-shi Osaka 576 / JP | 05 /
KAWARA, Toshiyuki 1-18-16, Tsudaekimae,Hirakata-shi Osaka 573-01 / JP | [1999/38] | Vertreter | Kügele, Bernhard, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | [N/P] |
Frühere [1999/38] | Kügele, Bernhard, et al NOVAPAT INTERNATIONAL SA, 9, Rue du Valais 1202 Genève / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97946090.4 | 03.12.1997 | [1999/38] | WO1997JP04429 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960323770 | 04.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 32377096 | JP19960347284 | 26.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 34728496 | WO1997JP00615 | 28.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/JP97/00615 | JP19970234320 | 29.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23432097 | JP19970288099 | 21.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 28809997 | [1999/44] |
Frühere [1999/38] | JP19960323770 | 04.12.1996 | |
JP19960347284 | 26.12.1996 | ||
JP19970000615 | 28.02.1997 | ||
JP19970234320 | 29.08.1997 | ||
JP19970288099 | 21.10.1997 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9825413 | Datum: | 11.06.1998 | Sprache: | EN | [1998/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0944269 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.06.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0944269 | Datum: | 13.11.2002 | Sprache: | EN | [2002/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.06.1998 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.1999 | Klassifikation | IPC: | H04N13/00, H04N5/92, G11B20/10, H04N9/804 | [1999/49] | CPC: |
G11B20/00007 (EP,US);
H04N13/00 (KR);
H04N13/172 (US);
G11B20/10222 (EP,US);
G11B20/10527 (EP,US);
G11B20/1217 (EP,US);
G11B20/14 (EP,US);
G11B27/005 (EP,US);
G11B27/10 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
H04N13/144 (EP,US);
H04N13/161 (EP,US);
H04N13/167 (EP,US);
H04N13/178 (EP,US);
H04N13/183 (EP,US);
H04N13/189 (EP,US);
H04N13/194 (EP,US);
H04N13/239 (EP,US);
H04N13/359 (EP,US);
H04N13/398 (EP,US);
H04N19/597 (EP,US);
H04N19/61 (EP,US);
H04N21/426 (EP,US);
H04N21/42646 (EP,US);
H04N21/4305 (EP,US);
H04N21/43072 (EP,KR,US);
H04N21/4325 (EP,US);
H04N21/4334 (EP,US);
H04N21/4392 (EP,US);
H04N5/04 (EP,US);
H04N5/45 (EP,US);
H04N5/765 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US);
H04N9/8045 (EP,US);
H04N9/8227 (EP,US);
G11B2020/10546 (EP,US);
G11B2020/10675 (EP,US);
G11B2020/1074 (EP,US);
G11B2020/10805 (EP,US);
G11B2020/10953 (EP,US);
G11B2020/1288 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
H04N13/10 (EP,US);
H04N13/15 (EP,US);
H04N13/341 (EP,US);
H04N13/361 (EP,US);
H04N13/363 (EP,US);
H04N2013/0085 (EP,US);
H04N5/46 (EP,US);
H04N5/775 (EP,US);
H04N7/012 (EP,US);
H04N7/0122 (EP,US);
H04N9/7921 (EP,US);
|
Frühere IPC [1999/38] | H04N13/00, H04N5/92, G11B20/10 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1999/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME UND WIEDERGABE VON HOCHAUFLÖSENDEN UND DREIDIMENSIONALEN BILDERN MIT OPTISCHER SPEICHERPLATTE | [2001/43] | Englisch: | OPTICAL DISC FOR HIGH RESOLUTION AND THREE-DIMENSIONAL IMAGE RECORDING, OPTICAL DISC REPRODUCING DEVICE, AND OPTICAL DISC RECORDING DEVICE | [1999/38] | Französisch: | DISQUE OPTIQUE POUR ENREGISTREMENT OPTIQUE D'IMAGES TRIDIMENSIONNELLES ET DE HAUTE RESOLUTION, DISPOSITIF DE REPRODUCTION A DISQUE OPTIQUE, ET DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT A DISQUE OPTIQUE | [2001/43] |
Frühere [1999/38] | VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME UND WIEDERGABE VON HOCHAUFLÖSENDEN DREIDIMENSIONALEN BILDERN MIT OPTISCHER SPEICHERPLATTE | ||
Frühere [1999/38] | DISQUE OPTIQUE POUR ENREGISTREMENT OPTIQUE D'IMAGES TRIDIMENSIONNELLES A HAUTE RESOLUTION, DISPOSITIF DE REPRODUCTION A DISQUE OPTIQUE, ET DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT A DISQUE OPTIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.1999 | Übersetzung eingereicht | 25.06.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.06.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 25.06.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.06.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.06.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 25.06.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/38] | 28.06.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.12.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.02.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP01101177.2 / EP1094674 | EP10151837.1 / EP2175665 | EP10152102.9 / EP2175666 | EP10152105.2 / EP2175659 | EP10152121.9 / EP2180717 | EP10179038.4 / EP2259584 | EP10179042.6 / EP2268015 | EP10179050.9 / EP2259585 | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]JPH01109990 (SANYO ELECTRIC CO); | [Y]JPH0638244 (SONY CORP); | [Y]JPH06350968 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JPH0730925 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JPH07143443 (VICTOR COMPANY OF JAPAN) |