EP1016033 - AUTOMATISCHES SPRACHENERKENNUNGSSYSTEM FÜR DIE MEHRSPRACHIGE OPTISCHE ZEICHENERKENNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/27] | AUTOMATISCHES SPRACHERKENNUNGSSYSTEM FÜR MEHRSPRACHIGE OPTISCHE ZEICHENERKENNUNG | ||
[2002/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Scansoft, Inc. 9 Centennial Drive Peabody, MA 01960 / US | [2001/03] |
Frühere [2000/27] | Für alle benannten Staaten Caere Corporation 100 Cooper Court Los Catos, CA 95030 / US | Erfinder | 01 /
PON, Leonard, K. 33 Pine Lane Los Altos, CA 94022 / US | 02 /
KANUNGO, Tapas 9220 Edwards Way, Apartment 2339 Adelphi, Maryland 20783 / US | 03 /
YANG, Jun 20896 Pepper Tree Lane Cupertino, CA 95014 / US | 04 /
CHOY, Kenneth, Chan 6961 Calabazas Creek Circle San Jose, CA 95129 / US | 05 /
BOKSER, Mindy, R. 1644 Washington 3 San Francisco, CA 94109 / US | [2000/36] |
Frühere [2000/35] | 01 /
PON, Leonard, K. 33 Pine Lane Los Altos, CA 94022 / US | ||
02 /
KANUNGO, Tapas Apartment 90, 891 S. Winchester Boulevard San Jose, CA 98125 / US | |||
03 /
YANG, Jun 20896 Pepper Tree Lane Cupertino, CA 95014 / US | |||
04 /
CHOY, Kenneth, Chan 6961 Calabazas Creek Circle San Jose, CA 95129 / US | |||
05 /
BOKSER, Mindy, R. 1644 Washington 3 San Francisco, CA 94109 / US | |||
Frühere [2000/27] | 01 /
PON, Leonard, K. 33 Pine Lane Los Altos, CA 94022 / US | ||
02 /
KANUNGO, Tapas Apartment 90, 891 S. Winchester Boulevard San Jose, CA 98125 / US | |||
03 /
YANG, Jun Apartment N-313, 655 South Fair oaks Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | |||
04 /
CHOY, Kenneth, Chan 6961 Calabazas Creek Circle San Jose, CA 95129 / US | |||
05 /
BOKSER, Mindy, R. 1644 Washington 3 San Francisco, CA 94109 / US | Vertreter | Diehl, Hermann O. Th., et al Diehl & Partner GbR Augustenstrasse 46 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/27] | Diehl, Hermann, Dr. Dipl.-Phys., et al DIEHL, GLÄSER, HILTL & PARTNER Patentanwälte Augustenstrasse 46 80333 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97948111.6 | 20.11.1997 | [2000/27] | WO1997US18705 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970929788 | 15.09.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 929788 | [2000/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9914708 | Datum: | 25.03.1999 | Sprache: | EN | [1999/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1016033 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.03.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1016033 | Datum: | 18.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.03.1999 | Klassifikation | IPC: | G06K9/68 | [2000/27] | CPC: |
G06V30/242 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISCHES SPRACHENERKENNUNGSSYSTEM FÜR DIE MEHRSPRACHIGE OPTISCHE ZEICHENERKENNUNG | [2002/48] | Englisch: | AUTOMATIC LANGUAGE IDENTIFICATION SYSTEM FOR MULTILINGUAL OPTICAL CHARACTER RECOGNITION | [2000/27] | Französisch: | SYSTEME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE LANGUES POUR LA RECONNAISSANCE DE CARACTERES OPTIQUES MULTILINGUES | [2000/27] |
Frühere [2000/27] | AUTOMATISCHES SPRACHERKENNUNGSSYSTEM FÜR MEHRSPRACHIGE OPTISCHE ZEICHENERKENNUNG | Eintritt in die regionale Phase | 12.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.04.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 12.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/27] | 05.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.06.2003 | BE | 18.06.2003 | CH | 18.06.2003 | FI | 18.06.2003 | IT | 18.06.2003 | LI | 18.06.2003 | NL | 18.06.2003 | DK | 18.09.2003 | GR | 18.09.2003 | PT | 18.09.2003 | SE | 18.09.2003 | ES | 29.09.2003 | IE | 20.11.2003 | LU | 20.11.2003 | MC | 30.11.2003 | [2008/08] |
Frühere [2005/03] | AT | 18.06.2003 | |
BE | 18.06.2003 | ||
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
DK | 18.09.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
IE | 20.11.2003 | ||
LU | 20.11.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 18.06.2003 | |
BE | 18.06.2003 | ||
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
DK | 18.09.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
LU | 20.11.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 18.06.2003 | |
BE | 18.06.2003 | ||
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
DK | 18.09.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
LU | 20.11.2003 | ||
Frühere [2004/29] | AT | 18.06.2003 | |
BE | 18.06.2003 | ||
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
DK | 18.09.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/28] | AT | 18.06.2003 | |
BE | 18.06.2003 | ||
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/13] | AT | 18.06.2003 | |
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
PT | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/10] | AT | 18.06.2003 | |
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
SE | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/05] | AT | 18.06.2003 | |
CH | 18.06.2003 | ||
FI | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/03] | AT | 18.06.2003 | |
CH | 18.06.2003 | ||
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
ES | 29.09.2003 | ||
Frühere [2004/02] | CH | 18.06.2003 | |
LI | 18.06.2003 | ||
NL | 18.06.2003 | ||
GR | 18.09.2003 | ||
Frühere [2004/01] | CH | 18.06.2003 | |
LI | 18.06.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5062143 (SCHMITT JOHN C [US]) [A] 1-14 * figure 3 *; | [A] - ANIGBOGU J C AND BELAID A, "Application of Hidden Markov Models to Multifont Text recognition", 1ST INT. CONF. ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, LOAS AAMITOS, CA, US, (19910930), pages 785 - 793, XP000431220 [A] 1-14 * abstract * | [A] - SPITZ A L ET AL, "Palace: a multilingual document recognition system", INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PATTERN RECOGNITION WORKSHOP ON DOCUMENT ANALYSIS SYSTEMS, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PATTERN RECOGNITION WORKSHOP, KAISERSLAUTERN, GERMANY, OCT. 1994, ISBN 981-02-2122-3, 1995, SINGAPORE, WORLD SCIENTIFIC, SINGAPORE, pages 16 - 37, XP002063490 [A] 1-14 * p. 30 Section "6.4 Language classification";; tables 1,2 * |