EP0941212 - VERFAHREN ZUR KATALYTISCHEN, ENANTIOSELEKTIVEN REDUKTION VON KETONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 03.09.2008 [2008/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Degussa GmbH Bennigsenplatz 1 40474 Düsseldorf / DE | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich / DE | [N/P] |
Frühere [2008/36] | Für alle benannten Staaten Degussa AG Bennigsenplatz 1 40474 Düsseldorf / DE | ||
Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich / DE | |||
Frühere [2001/18] | Für alle benannten Staaten Degussa AG Bennigsenplatz 1 40474 Düsseldorf / DE | ||
Für alle benannten Staaten FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH Leo-Brandt-Strasse 52425 Jülich / DE | |||
Frühere [1999/37] | Für alle benannten Staaten Degussa-Hüls Aktiengesellschaft 60287 Frankfurt am Main / DE | ||
Für alle benannten Staaten FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH Leo-Brandt-Strasse 52425 Jülich / DE | Erfinder | 01 /
GIFFELS, Guido Kirchstrasse 44 D-53757 St. Augustin-Menden / DE | 02 /
FELDER, Marcel Buhlweg 2 D-5605 Dottikon / DE | 03 /
KRAGL, Udo Artilleriestrasse 48 D-52428 Jülich / DE | 04 /
WANDREY, Christian Wolfshovener Strasse 139 D-52428 Jülich / DE | 05 /
DRAUZ, Karlheinz Zur Marienruhe 13 D-63579 Freigericht / DE | 06 /
BOMMARIUS, Andreas Waidmannstrasse 7-9 D-60596 Frankfurt / DE | 07 /
BOLM, Carsten Nizzaallee 44 D-52072 Aachen / DE | 08 /
DERRIEN, Nadine Flat 2,17 Norwich Road Liverpool L15 9HL / GB | [1999/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97952786.8 | 20.11.1997 | [1999/37] | WO1997EP06479 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996147892 | 20.11.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19647892 | [1999/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9822415 | Datum: | 28.05.1998 | Sprache: | DE | [1998/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0941212 | Datum: | 15.09.1999 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.05.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0941212 | Datum: | 21.03.2001 | Sprache: | DE | [2001/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.05.1998 | Klassifikation | IPC: | C07C29/143, C07C33/20 | [1999/37] | CPC: |
C07C29/143 (EP,US);
C07B2200/07 (EP,US)
| C-Set: |
C07C29/143, C07C33/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1999/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR KATALYTISCHEN, ENANTIOSELEKTIVEN REDUKTION VON KETONEN | [1999/37] | Englisch: | ENANTIOSELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF KETONES | [1999/37] | Französisch: | REDUCTION CATALYTIQUE ENANTIOSELECTIVE DE KETONES | [1999/37] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/37] | 29.08.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 29.09.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.11.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.11.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.12.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA] - FRANOT C ET AL, "A Polymer-Bound Oxazaborolidine Catalyst: Enantioselective Borane Reductions of Ketones", TETRAHEDRON: ASYMMETRY, (199511), vol. 11, no. 6, page 2755-2766, XP004047982 [DA] 1 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0957-4166(95)00365-V | [PX] - FELDER M ET AL, "A polymer-enlarged homogeneously soluble oxazaborolidine catalyst for the asymmetric reduction of ketones by borane", TETRAHEDRON: ASYMMETRY, (19970627), vol. 12, no. 8, page 1975-1977, XP004081466 [PX] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0957-4166(97)00192-4 |