EP0946380 - SITZVORRICHRUNG FÜR KRAFTFAHRZEUG IN VERBINDUNG MIT EINEM SICHERHEITSGÜRTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.01.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | [N/P] |
Frühere [2002/34] | Für alle benannten Staaten Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | ||
Frühere [1999/40] | Für alle benannten Staaten RENAULT 34 Quai du Point du Jour 92109 Boulogne-Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
URSET, Charles 37, rue des Chalands F-95610 Eragny sur Oise / FR | 02 /
CASADEI, Nelson 15, rue du Montoir F-92140 Clamart / FR | [1999/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97953974.9 | 30.12.1997 | [1999/40] | WO1997FR02452 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960016175 | 30.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9616175 | [1999/40] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9829282 | Datum: | 09.07.1998 | Sprache: | FR | [1998/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0946380 | Datum: | 06.10.1999 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 09.07.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0946380 | Datum: | 05.03.2003 | Sprache: | FR | [2003/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.07.1998 | Klassifikation | IPC: | B60R22/26 | [1999/40] | CPC: |
B60R22/26 (EP);
B60R22/195 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, GB, IT [1999/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SITZVORRICHRUNG FÜR KRAFTFAHRZEUG IN VERBINDUNG MIT EINEM SICHERHEITSGÜRTEL | [1999/40] | Englisch: | LAY-OUT OF A MOTOR VEHICLE SEAT ASSOCIATED WITH A SAFETY BELT | [1999/40] | Französisch: | AGENCEMENT DE SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE ASSOCIE A UNE CEINTURE DE SECURITE | [1999/40] | Eintritt in die regionale Phase | 29.06.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.06.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/40] | 24.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.10.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.03.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.10.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.10.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.12.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1999 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   22.02.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 05.03.2003 | IT | 05.03.2003 | [2008/08] |
Frühere [2004/22] | GB | 05.03.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2511959 (PEUGEOT [FR]) [A] 1 * page 3, line 21 - line 30; figure . *; | [A]EP0511100 (PEUGEOT [FR], et al) [A] 1* column 2, line 39 - line 50; figure 1 * |