EP0866002 - Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Kommissionieren von Artikeln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 26.05.2004 [2004/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten P+P MATERIALFLUSS-SYSTEME GmbH Industrie-Ring 5 04639 Schmölln-Nitzschka / DE | [N/P] |
Frühere [1998/39] | Für alle benannten Staaten P+P Materialfluss-Systeme GmbH Industrie-Ring 5 04639 Schmölln-Nitzschka / DE | Erfinder | 01 /
Behrends, Hajo, Dipl.-Ing. Westtor 2 90402 Nürnberg / DE | [1998/39] | Vertreter | Hanke, Hilmar Patentanwalt Postfach 80 09 08 81609 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/39] | Hanke, Hilmar Patentanwalt Hanke, Hilmar, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing., Leopoldstrasse 77 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98103108.1 | 23.02.1998 | [1998/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997114455 | 24.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19714455 | [1998/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0866002 | Datum: | 23.09.1998 | Sprache: | DE | [1998/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0866002 | Datum: | 15.12.1999 | [1999/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0866002 | Datum: | 07.05.2003 | Sprache: | DE | [2003/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.1999 | Klassifikation | IPC: | B65G1/137, B65G1/04 | [1998/39] | CPC: |
B65G1/08 (EP);
B65G1/0407 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [2000/34] |
Frühere [1998/39] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Kommissionieren von Artikeln | [1998/39] | Englisch: | Method and device for the automatic order picking of articles | [1998/39] | Französisch: | Méthode et dispositif pour préparer automatiquement des commandes d'articles | [2002/34] |
Frühere [1998/39] | Méthode et dispositif pour préparer des commandes pour articles | Prüfungsverfahren | 26.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/26] | 21.08.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.12.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.05.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   24.08.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 07.05.2003 | NL | 07.05.2003 | ES | 18.08.2003 | [2004/22] |
Frühere [2004/03] | NL | 07.05.2003 | |
ES | 18.08.2003 | ||
Frühere [2004/02] | NL | 07.05.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3750804 (LEMELSON J) [X] 1,2 * column W * [A] 4,6,9,12,13; | [A]GB2205822 (SUPAC SYSTEMS INC) [A] 1,2,9 * the whole document *; | [PX]DE29703230U (P & P MATERIALFLUSSYSTEME GMBH [DE]) [PX] 1-13* the whole document * |