EP0863294 - Verfahren und Vorrichtung für das industrielle Erstellen bewehrter Deckenkonstruktionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.04.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ED. ZÜBLIN AG Albstadtweg 3 D-70567 Stuttgart / DE | Für alle benannten Staaten Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft Postfach 10 05 62 68005 Mannheim / DE | Für alle benannten Staaten Murer Engineering Giselihalde 9 6006 Luzern / CH | [1998/37] | Erfinder | 01 /
Zwick, Otto Netztal 16 69469 Weinheim / DE | 02 /
Murer, Roland Oberseeburg 14 6006 Luzern / CH | 03 /
Schömig, Edgar Mühlrain 15 70180 Stuttgart / DE | 04 /
Hering, Steffen Olivenstrasse 1 70619 Stuttgart / DE | 05 /
Walliser, Thomas Magdeburger Strasse 42 72108 Rottenburg / DE | [1998/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98103420.0 | 27.02.1998 | [1998/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997109336 | 07.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19709336 | [1998/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0863294 | Datum: | 09.09.1998 | Sprache: | DE | [1998/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0863294 | Datum: | 08.06.2005 | Sprache: | DE | [2005/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.05.1998 | Klassifikation | IPC: | E21D11/10 | [1998/37] | CPC: |
E21D11/102 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1999/21] |
Frühere [1998/37] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung für das industrielle Erstellen bewehrter Deckenkonstruktionen | [1998/37] | Englisch: | Method and device for the industrial construction of reinforced ceiling structures | [1998/37] | Französisch: | Procédé et dispositif pour la construction industrielle des structures de plafond renforcés | [1998/37] | Prüfungsverfahren | 18.06.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/37] | 20.12.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.03.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 08.06.2005 | GB | 08.06.2005 | IT | 08.06.2005 | NL | 08.06.2005 | DK | 08.09.2005 | SE | 08.09.2005 | CH | 28.02.2006 | LI | 28.02.2006 | [2009/01] |
Frühere [2008/12] | GB | 08.06.2005 | |
IT | 08.06.2005 | ||
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
CH | 28.02.2006 | ||
LI | 28.02.2006 | ||
Frühere [2007/03] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
CH | 28.02.2006 | ||
LI | 28.02.2006 | ||
Frühere [2006/26] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
Frühere [2006/22] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
Frühere [2006/13] | GB | 08.06.2005 | |
SE | 08.09.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 08.09.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS63229385 ; | [A]DE1064710 (JOSEF BOESSNER); | [A]US4407609 (CERUTTI HENRY P [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]GB2262128 (GILLESPIE JOHN) [A] 1 * abstract *; | [A]FR2691204 (AL CANT COFFRAGES [FR]) [A] 1 * figure - *; | [A]DE19509315 (BREUCHA HERMANN ING GRAD [DE]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890125), vol. 013, no. 032, Database accession no. (P - 817), & JP63229385 A 19880926 (KOBE STEEL LTD) [A] 1 * abstract * |