EP0872513 - Expandierbare Styrolpolymerisate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [2004/27] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Frühere [1998/43] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Glück, Guiscard, Dr. An den Mühlwegen 11 55129 Mainz / DE | 02 /
Hahn, Klaus, Dr. Im Bügen 9 67281 Kirchheim / DE | 03 /
Henn, Rolf, Dr. Hardtwaldring 74 68723 Oftersheim / DE | 04 /
Wassmer, Karl-Heinz, Dr. Pfalzring 99 67112 Mutterstadt / DE | 05 /
Gausepohl, Hermann, Dr. Medardusring 74 67112 Mutterstadt / DE | 06 /
Knoll, Konrad, Dr. Horst-Schork-Strasse 184 67069 Ludwigshafen / DE | 07 /
Batscheider, Karl-Heinz Ludwigshafener Strasse 29 67112 Mutterstadt / DE | [1998/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98106427.2 | 08.04.1998 | [1998/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997116572 | 19.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19716572 | [1998/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0872513 | Datum: | 21.10.1998 | Sprache: | DE | [1998/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0872513 | Datum: | 30.06.2004 | Sprache: | DE | [2004/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.08.1998 | Klassifikation | IPC: | C08J9/16, C08F287/00, C08L25/06, C08L51/04, // (C08L25/06, 53:02) | [1998/43] | CPC: |
C08J9/16 (EP,US);
C08L25/06 (EP,US);
C08L51/04 (EP,US);
C08L53/02 (EP,US);
C08J2351/04 (EP,US)
| C-Set: |
C08L25/06, C08L2666/24 (EP,US);
C08L51/04, C08L2666/02 (US,EP);
C08L53/02, C08L2666/02 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1999/26] |
Frühere [1998/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Expandierbare Styrolpolymerisate | [1998/43] | Englisch: | Expandable styrene polymers | [1998/43] | Französisch: | Polymères styréniques expansibles | [1998/43] | Prüfungsverfahren | 10.08.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/43] | 24.04.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.03.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]WO9425516 (ASAHI CHEMICAL IND [JP], et al) [DA] 1 * claim - *; | [DA]DE4420952 (BASF AG [DE]) [DA] 1 * page 3, line 52 - line 54; claim - *; | [A]DE4403017 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) [A] 1 * claim - *; | [A]EP0069792 (DOW CHEMICAL CO [US]) [A] 1 * claim - * |