Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | IT | | Prüfungsverfahren | 03.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Europäisches Patent erteilt | 30.06.2004 | Einspruchsverfahren | 31.03.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.06.2005 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 21.10.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 21.10.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 21.10.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19980810 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 04.06.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20030424 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT GRANTED | Free Format Text: | NOT ENGLISH | | Datum des Ereignisses: | 05.08.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 59811612 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 20040805 | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 25.08.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977) | Effective DATE: | 20040802 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 22.06.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20050331 | | Datum des Ereignisses: | 31.07.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20150430 | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Payment DATE: | 20150422 | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20150430 | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 30.10.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20150630 | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 01.11.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R119 59811612 DE | Code Expl.: | -APPLICATION DEEMED WITHDRAWN, OR IP RIGHT LAPSED, DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 28.12.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20160408 | | Datum des Ereignisses: | 27.01.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | Effective DATE: | 20161230 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160502 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20161101 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160408 | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160408 | | Datum des Ereignisses: | 14.05.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 12.03.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 22.10.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 04.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 06.05.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |