EP0871228 - Halbleitersubstrat, Halbleitervorrichtung und Herstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 09.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 12.05.2010 [2010/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2001/37] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka / JP | ||
Frühere [1998/42] | Für alle benannten Staaten Matsushita Electronics Corporation 1-1, Saiwai-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1193 / JP | Erfinder | 01 /
Hashimoto, Tadao 1-23-2-202, Mizudo-cho Amagasaki-shi, Hyogo 661-0027 / JP | 02 /
Imafuji, Osamu 1-10-5-507, Kamihamuro Takatsuki-shi, Osaka 569-1044 / JP | 03 /
Yuri, Masaaki 6-26-1201, Funaki-cho Ibaraki-shi, Osaka 567-0829 / JP | 04 /
Ishida, Masahiro 2-30-10, Takayanagi Neyagawa-shi, Osaka 572-0051 / JP | [1998/42] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/42] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98106483.5 | 08.04.1998 | [1998/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19970090675 | 09.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9067597 | [1998/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0871228 | Datum: | 14.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0871228 | Datum: | 24.10.2001 | [2001/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.09.2001 | Klassifikation | IPC: | H01L33/00, H01S3/19, H01L27/15 | [2001/43] | CPC: |
H01L33/007 (EP,US);
B82Y20/00 (EP,US);
C30B25/18 (EP,US);
H01S2301/173 (EP,US);
H01S5/0207 (EP,US);
H01S5/021 (EP,US);
|
Frühere IPC [1998/42] | H01L33/00, H01S3/19 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2002/29] |
Frühere [1998/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Halbleitersubstrat, Halbleitervorrichtung und Herstellungsverfahren | [1998/42] | Englisch: | Semiconductor substrate, semiconductor device and method of manufacturing the same | [1998/42] | Französisch: | Substrat semi-conducteur, dispositif semi-conducteur et procédé de fabrication | [1998/42] | Prüfungsverfahren | 28.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/23] | 11.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2009 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/19] | 17.11.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.12.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2010/19] | 10.12.2009 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0332329 (FUJITSU LTD [JP]) [Y] 15,17 * the whole document *; | [XY]US4990972 (SATOH SHIRO [JP], et al) [X] 1,2,4,6-14,16 * column 3, line 42 - column 4, line 26 * [Y] 15,17; | [X]JPH08330628 (TOSHIBA CORP) [X] 1,2,4,6,7,9,10,12-14,16; | [PX]EP0810674 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [PX] 1,2,4,6-14,16* the whole document *; | [E]US5864171 (YAMAMOTO MASAHIRO [JP], et al) [E] 1,2,4,6,7,9,10,12-14,16 * column 13, line 38 - column 15, line 21 * |