EP0882918 - Thermisch betätigbares Sicherheitsventil [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.08.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 24.09.2003 [2003/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Metallwerke Otto Dingerkus GmbH Auf dem Schilde 57439 Attendorn / DE | [1998/50] | Erfinder | 01 /
Hartung, Karl-Heinz Am Hahnbeul 6 57439 Attendorn / DE | [1998/50] | Vertreter | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1998/50] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 40547 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98108399.1 | 08.05.1998 | [1998/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19972009965U | 07.06.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29709965 U | [1998/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0882918 | Datum: | 09.12.1998 | Sprache: | DE | [1998/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0882918 | Datum: | 07.04.1999 | [1999/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.02.1999 | Klassifikation | IPC: | F16K17/38 | [1998/50] | CPC: |
F16K17/38 (EP);
F16K17/383 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1999/51] |
Frühere [1998/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thermisch betätigbares Sicherheitsventil | [1998/50] | Englisch: | Thermally actuated safety valve | [1998/50] | Französisch: | Soupape de sûreté actionnée thermiquement | [1998/50] | Prüfungsverfahren | 24.09.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/47] | 21.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.06.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]FR2304013 (HARTMANN & BRAUN AG) [X] 1-8,11-14 * figure 1; claim 1 * [A] 9,15-21; | [XA]EP0131782 (SINGER CO) [X] 1,5,13,17 * figures 2,3 * [A] 4,15,16,18; | [XA]GB1033612 (UNITED GAS INDUSTRIES) [X] 1 * page 4, line 70 - line 72; figures 3-6 * [A] 9-11; | [XA]DE4131859 (MERTIK REGELUNGSTECHNIK GMBH) [X] 1,17,20 * figure 1; claim 2 * [A] 18,19,21; | [DA]DE29511991U (METALLWERKE OTTO DINGERKUS GMB) |