EP0882395 - Durch Angelleinesensor geregelte Bremsmechanismus für Angelwinden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 24.05.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2002 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 10.07.2002 [2002/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Berkley, Inc. 1, Berkley Drive Spirit Lake, IA 51360 / US | [1998/50] | Erfinder | 01 /
Axelsson, Robert Fivleryd Haurida 560 28 Lekeryd / SE | 02 /
Ylikangas, Roger Vikingavägen 19 29335 Olofström / SE | [1998/50] | Vertreter | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [N/P] |
Frühere [1998/50] | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB Studentgatan 1 P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98109905.4 | 29.05.1998 | [1998/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19970002130 | 05.06.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9702130 | [1998/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0882395 | Datum: | 09.12.1998 | Sprache: | EN | [1998/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.08.1998 | Klassifikation | IPC: | A01K89/0155 | [1998/50] | CPC: |
A01K89/0155 (EP);
A01K89/01556 (EP,US);
A01K89/056 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, ES, FI, GB [1999/33] |
Frühere [1998/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Durch Angelleinesensor geregelte Bremsmechanismus für Angelwinden | [1998/50] | Englisch: | A fishing reel with a brake mechanism controlled by a fishing line sensor | [1998/50] | Französisch: | Mécanisme de freinage pour moulinet de pêche controlé par un senseur de la ligne de pêche | [1998/50] | Prüfungsverfahren | 28.05.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/30] | 10.06.1999 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.10.1999 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 07.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 22.01.2002 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [2002/28] | 01.02.2002 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.08.1999 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.08.1999 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   03.07.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]JPH1052198 ; | [AP]JPH1052197 ; | [A]US1888087 (ARTHUR JACOBSEN) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]FR667680 (VINEY) [A] 6 * page 1, line 52 - line 60; figures 4,5 * | [XP] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 98, no. 18, Database accession no. 98-200571, XP002073451 & JPH1052198 A 19980224 (UEHARA O) [XP] 1,3 * abstract * | [AP] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 98, no. 18, Database accession no. 98-200570, XP002073452 & JPH1052197 A 19980224 (KUROKI S) [AP] 1,3 * abstract * | vom Anmelder | US2205641 | US2262462 | US5289992 |