EP0895721 - Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen eines Konditionierungsmediums auf Tabakmaterial [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.05.2003 [2003/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hauni Maschinenbau Aktiengesellschaft Kampchaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | [1999/06] | Erfinder | 01 /
Grigutsch, Torsten Richard-Gödeke-Weg 21 21035 Hamburg / DE | 02 /
Paus, Dieter Lindenallee 32 21465 Reinbek / DE | [1999/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98113726.8 | 23.07.1998 | [1999/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997134364 | 08.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19734364 | [1999/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0895721 | Datum: | 10.02.1999 | Sprache: | DE | [1999/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0895721 | Datum: | 22.05.2002 | Sprache: | DE | [2002/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.1998 | Klassifikation | IPC: | A24B3/18, A24B3/04 | [1999/06] | CPC: |
A24B3/04 (EP,US);
A24B3/182 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1999/42] |
Frühere [1999/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen eines Konditionierungsmediums auf Tabakmaterial | [1999/06] | Englisch: | Method and apparatus for applying a conditioning agent to tobacco material | [1999/06] | Französisch: | Procédé et appareil pour l'application d'un agent de conditionnement sur une matière de tabac. | [1999/06] | Prüfungsverfahren | 28.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/39] | 11.08.1999 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.12.1999 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, DK, FI, GR, IE, LI, LU, MC, PT, SE | 17.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.11.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.02.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 13.09.1999 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.09.1999 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0215593 (DICKINSON ENG LTD W H [GB]) [A] 1,9,16 * the whole document *; | [A]US4967769 (FRANKLIN WILBUR [US], et al) [A] 1,9,16 * column W *; | [A]EP0528227 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG [DE]) [A] 5,13* the whole document *; | [A]EP0546986 (EGRI LASZLO DR [CH]) [A] 1,6,9 * the whole document *; | [A]WO9501108 (IMP TOBACCO CO LTD [GB], et al) [A] 1,8-10,15,16 * page 5, line 15 - line 26; figures 1,2 * |