EP0898155 - Zufuhrvorrichtung für ein rieselfähiges Aufgabegut in eine Dosiervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MANN + HUMMEL ProTec GmbH Grönerstrasse 44-50 71636 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Frühere [1999/08] | Für alle benannten Staaten Mann + Hummel ProTec GmbH Grönerstrasse 44-50 71636 Ludwigsburg / DE | Erfinder | 01 /
Vollmar, Hartmut Zur Hardt 18 53773 Heneff-Rott / DE | [1999/08] | Vertreter | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | ||
Frühere [1999/08] | Voth, Gerhard, Dipl.-Ing. FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH Postfach 4 09 71631 Ludwigsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98115046.9 | 11.08.1998 | [1999/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997214642U | 16.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29714642 U | [1999/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0898155 | Datum: | 24.02.1999 | Sprache: | DE | [1999/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0898155 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.1998 | Klassifikation | IPC: | G01G19/32 | [1999/08] | CPC: |
G01G19/32 (EP,US);
G01G11/086 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1999/44] |
Frühere [1999/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zufuhrvorrichtung für ein rieselfähiges Aufgabegut in eine Dosiervorrichtung | [1999/08] | Englisch: | Feed assembly for discharging a flowable material in a dosing device | [1999/08] | Französisch: | Assemblage d'alimentation pour décharger un matériau coulant dans un dispositif de dosage | [1999/08] | Prüfungsverfahren | 28.06.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/34] | 14.10.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 06.10.2004 | DK | 06.01.2005 | SE | 06.01.2005 | ES | 17.01.2005 | [2007/17] |
Frühere [2006/14] | NL | 06.10.2004 | |
DK | 06.01.2005 | ||
ES | 17.01.2005 | ||
Frühere [2005/46] | DK | 06.01.2005 | |
ES | 17.01.2005 | ||
Frühere [2005/27] | ES | 17.01.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2264466 (WERNER & PFLEIDERER) [A] 1* page 5, paragraph 1; figures 2,3 *; | [A]US5148943 (MOLLER RICHARD W [US]) [A] 1 * column 4, line 33 - line 43; figure 3 *; | [A]DE9214622U (VOLLMAR HARTMUT) [A] 1 * page 4, line 11 - page 5, line 26; figure 1 *; | [PX]DE29714642U (VOLLMAR HARTMUT [DE]) [PX] 1-14 * the whole document * |