EP0926857 - Taktrückgewinnung mit nicht-synchroner Abtastung für Datenempfänger mit variabler Datenrate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.03.2005 [2005/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Frühere [1999/26] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
Lu, Cheng-Youn 55 Carleton Terrace Cresskill, New Jersey 07626 / US | 02 /
Bao, Jay 77 Shaffer Road Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 03 /
Poon, Tommy C. 75 Murray Hill Boulevard Murray Hill, New Jersey 07974 / US | [1999/26] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/26] | Pfenning, Meinig & Partner Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98116135.9 | 26.08.1998 | [1999/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970997772 | 24.12.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 997772 | [1999/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0926857 | Datum: | 30.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0926857 | Datum: | 17.12.2003 | [2003/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2003 | Klassifikation | IPC: | H04L7/02, H03H17/06 | [1999/26] | CPC: |
H04L7/0029 (EP,US);
H04L7/0335 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2004/37] |
Frühere [1999/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Taktrückgewinnung mit nicht-synchroner Abtastung für Datenempfänger mit variabler Datenrate | [1999/26] | Englisch: | Data receiver having variable rate symbol timing recovery with non-synchronized sampling | [1999/26] | Französisch: | Récupération d'horloge avec échantillonage non-synchrone pour récepteur de données à débit variable | [1999/26] | Prüfungsverfahren | 18.06.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/11] | 13.10.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 27.07.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 27.07.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2004 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0793363 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US]) [Y] 1-12 * column 1, lines 52,53 * * column 2, lines 12-14 - lines 28-37 * * column 2, lines 41-46 - lines 53-57 * * column 5, lines 36-44 - lines 57,58 * * figure 2 *; | [Y]US5612975 (BECKER DONALD W [US], et al) [Y] 1-12 * column 1, lines 16-18 * * column 2, lines 14-25 - lines 33-36 * * column 2, lines 54-57 * * column 5, lines 33-40 * * column 6, lines 3-5 * * column 7, lines 5-12 - lines 34-37 * * column 8, lines 31-36 - lines 44-49 * * column 8, lines 53-56 * * figure 11 *; | [E]US5872818 (CHOI YANG-SEOK [KR]) [E] 1-12 * column 2, lines 21-47 * * figure 3 * | [A] - KIM D ET AL, DESIGN OF OPTIMAL INTERPOLATION FILTER FOR SYMBOL TIMING RECOVERY, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 45, NR. 7, PAGE(S) 877-884, ISSN 0090-6778, XP000659440 [A] 1 * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.602593 | [AD] - GARDNER F M, INTERPOLATION IN DIGITAL MODEMS. ÖPART I: FUNDAMENTALS, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 41, NR. 3, PAGE(S) 501-507, ISSN 0090-6778, XP000372693 [AD] * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.221081 | [AD] - ERUP L ET AL, INTERPOLATION IN DIGITAL MODEMS-PART II: IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 41, NR. 6, PAGE(S) 998-1008, ISSN 0090-6778, XP002059992 [AD] * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.231921 |