EP0909954 - Nachweis von Knorpelerkrankungen mit MIA [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.11.2004 [2004/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Scil Technology GmbH Fraunhoferstrasse 15 82152 Martinsried / DE | [2004/05] |
Frühere [2003/48] | Für alle benannten Staaten Scil Technology Holding GmbH Fraunhoferstrasse 15 82152 Martinsried / DE | ||
Frühere [1999/16] | Für alle benannten Staaten Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
Bosserhoff, Anja-Katrin, Dr. Donaustauferstrasse 206B 93059 Regensburg / DE | 02 /
Büttner, Reinhard, Dr. Fichtenweg 4 93090 Bach/Donau / DE | 03 /
Kaufmann, Martin Fischerried 29 82362 Weilheim / DE | [1999/16] | Vertreter | Böhm, Brigitte, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/48] | Böhm, Brigitte, Dipl.-Chem. Dr., et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 860 820 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98119255.2 | 13.10.1998 | [1999/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970062234P | 16.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 62234 P | [1999/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0909954 | Datum: | 21.04.1999 | Sprache: | DE | [1999/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0909954 | Datum: | 26.11.2003 | Sprache: | DE | [2003/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.1999 | Klassifikation | IPC: | G01N33/68, G01N33/577 | [1999/16] | CPC: |
G01N33/6887 (EP,US);
G01N33/564 (EP,US);
G01N2800/102 (EP,US);
G01N2800/105 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [2000/01] |
Frühere [1999/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nachweis von Knorpelerkrankungen mit MIA | [1999/16] | Englisch: | Detection of cartilage diseases by MIA | [1999/16] | Französisch: | Détection des maladies des cartilages par MIA | [1999/16] | Prüfungsverfahren | 21.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/50] | 05.11.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.05.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.07.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.07.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 26.11.2003 | ES | 09.03.2004 | [2004/46] |
Frühere [2004/33] | NL | 26.11.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO8907764 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]) [A] 1; | [AD]WO9119001 (NAT RES DEV [GB])[AD] 1; | [XP]DE19653358 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]) [XP] 1-7 | Prüfung | EP0085415 |