EP1001031 - Parvovirus-Vektoren und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 03.09.2008 [2008/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg / DE | Für alle benannten Staaten Yale University 433 Temple Street New Haven, CT 06511 / US | [2006/23] |
Frühere [2004/39] | Für alle benannten Staaten Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg / DE | ||
Für alle benannten Staaten Yale University 433 Temple Street New Haven, CT 06511 / US | |||
Frühere [2000/20] | Für alle benannten Staaten Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg / DE | Erfinder | 01 /
Rommelaere, Jean, Prof.Dr. Rombachweg 5 69118 Heidelberg / DE | 02 /
Tatersall, Peter, Dr. School of Medicine P.O.Box 208079 New Haven Connecticut / US | [2000/20] | Vertreter | Schüssler, Andrea Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/20] | Schüssler, Andrea, Dr. Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98119409.5 | 14.10.1998 | [2000/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1001031 | Datum: | 17.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1001031 | Datum: | 07.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.1999 | Klassifikation | IPC: | C12N15/86, C12N5/10, A61K48/00 | [2000/20] | CPC: |
C12N7/00 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C07K14/523 (EP,US);
C07K14/55 (EP,US);
C12N15/86 (EP,US);
C12N2750/14343 (EP,US);
C12N2750/14352 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/04] |
Frühere [2000/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Parvovirus-Vektoren und deren Verwendung | [2000/20] | Englisch: | Parvovirus-vectors and their use | [2000/20] | Französisch: | Vecteurs parvoviraux et leurs applications | [2000/20] | Prüfungsverfahren | 17.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/03] | 04.08.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.11.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.04.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.04.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.06.2006 | BE | 07.06.2006 | CH | 07.06.2006 | FI | 07.06.2006 | IT | 07.06.2006 | LI | 07.06.2006 | NL | 07.06.2006 | DK | 07.09.2006 | SE | 07.09.2006 | GR | 08.09.2006 | ES | 18.09.2006 | LU | 14.10.2006 | IE | 16.10.2006 | MC | 31.10.2006 | PT | 07.11.2006 | [2008/36] |
Frühere [2008/21] | AT | 07.06.2006 | |
BE | 07.06.2006 | ||
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
IT | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
NL | 07.06.2006 | ||
DK | 07.09.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
GR | 08.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
IE | 16.10.2006 | ||
MC | 31.10.2006 | ||
PT | 07.11.2006 | ||
Frühere [2008/12] | AT | 07.06.2006 | |
BE | 07.06.2006 | ||
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
IT | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
NL | 07.06.2006 | ||
DK | 07.09.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
IE | 16.10.2006 | ||
MC | 31.10.2006 | ||
PT | 07.11.2006 | ||
Frühere [2007/22] | AT | 07.06.2006 | |
BE | 07.06.2006 | ||
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
NL | 07.06.2006 | ||
DK | 07.09.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
PT | 07.11.2006 | ||
Frühere [2007/21] | AT | 07.06.2006 | |
BE | 07.06.2006 | ||
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
NL | 07.06.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
PT | 07.11.2006 | ||
Frühere [2007/17] | AT | 07.06.2006 | |
BE | 07.06.2006 | ||
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
PT | 07.11.2006 | ||
Frühere [2007/03] | AT | 07.06.2006 | |
CH | 07.06.2006 | ||
FI | 07.06.2006 | ||
LI | 07.06.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
Frühere [2007/01] | AT | 07.06.2006 | |
FI | 07.06.2006 | ||
SE | 07.09.2006 | ||
ES | 18.09.2006 | ||
Frühere [2006/50] | SE | 07.09.2006 | |
ES | 18.09.2006 | ||
Frühere [2006/49] | SE | 07.09.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5302517 (RHODE III SOLON L [US]) [A] 1-20 * figure 2 *; | [A]WO9413823 (COMPANY S A Z [BE], et al) [A] 1-6,9-11,15,17-20 * page 8, line 36 - page 29 *; | [X] - DUPONT F ET AL., "Use of an autonomous parvovirus vector for selective transfer of a foreign gene into transformed human cells of different tissue origins and its expression therein", JOURNAL OF VIROLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY US, (199403), vol. 68, no. 3, pages 1397 - 1406, XP002096869 [X] 1-6,9,10,15,17-19 * figure 1 * | [X] - MAXWELL I H ET AL, "Autonomous parvovirus transduction of a gene under control of tissue-specific or inducible promoters", GENE THERAPY, (199601), vol. 3, no. 1, pages 28 - 36, XP000651804 [X] 1-5,9,15-18 * figure 1 * | [AD] - COTMORE S & TATTERSALL P, "An asymmetric nucleotide in the parvoviral 3' hairpin directs segregation of a single active origin", EMBO JOURNAL, EYNSHAM, OXFORD GB, (1994), vol. 13, no. 17, pages 4145 - 4152, XP002096870 [AD] 1 * figure 4 * | [A] - TAM P & ASTELL C R, "Multiple cellular factors bind to cis-regulatory elements found inboard of the 5'palindrome of Minute Virus of Mice", JOURNAL OF VIROLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY US, (199405), vol. 68, no. 5, pages 2480 - 2848, XP002096871 [A] 2 * the whole document * |