Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
15.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.01.2003 [2003/01] |
28.06.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | |
04.12.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
12.05.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
12.05.2001 | Jahresgebühr | |
30.11.2000 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
12.03.1999 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 28.04.1999 [1999/17] |