EP0911002 - Gerät zur Behandlung von Tinitus und Hyperakusis [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.11.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.01.2003 [2003/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lux-Wellenhof, Gabriele Feldbergstrasse 33 65830 Kriftel / DE | [1999/17] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1999/17] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [1999/17] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte, Kindermann Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98119502.7 | 15.10.1998 | [1999/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19972018503U | 17.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29718503 U | [1999/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0911002 | Datum: | 28.04.1999 | Sprache: | DE | [1999/17] | Klassifikation | IPC: | A61F11/00 | [1999/17] | CPC: |
H04R25/75 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/17] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gerät zur Behandlung von Tinitus und Hyperakusis | [1999/17] | Englisch: | Apparatus for treatment of the tinnitus and hyperacusis. | [1999/17] | Französisch: | Appareil pour le traitement du tintement d'oreille et de l'hyperacousie | [1999/17] | Prüfungsverfahren | 01.05.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/01] | 05.07.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.04.2001 | 31.10.2001 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |