15.02.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] |
17.02.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] |
20.05.2005 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.07.2005 [2005/27] |
17.09.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.11.2004 [2004/45] |
21.05.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.07.2004 [2004/28] |
16.04.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.06.2004 [2004/23] |
02.04.2004 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 19.05.2004 [2004/21] |
21.11.2003 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.01.2004 [2004/02] |
24.10.2003 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.12.2003 [2003/50] |
15.04.2003 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 28.05.2003 [2003/22] |
29.01.2003 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.10.2002 |
Jahresgebühr |
|
04.10.2002 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
27.09.2002 |
Änderung - mündliche Verhandlung |
|
05.07.2002 |
Änderung - mündliche Verhandlung |
|
03.07.2002 |
Änderung - mündliche Verhandlung |
|
10.06.2002 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
31.01.2002 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
15.11.2001 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
16.10.2001 |
Jahresgebühr |
|
13.07.2001 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
15.05.2001 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
04.01.2001 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
08.11.2000 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
11.07.2000 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
|
07.07.2000 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.07.2000 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
04.07.2000 |
Antrag auf beschleunigte Prüfung |
|
05.06.2000 |
Jahresgebühr |
|
12.05.2000 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 28.06.2000 [2000/26] |
14.04.2000 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 31.05.2000 [2000/22] |
05.04.2000 |
Antrag auf beschleunigte Prüfung |
|
03.09.1999 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 20.10.1999 [1999/42] |