EP0950611 - Übereinander und ineinander stapelbare Kunststoffkiste [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SICAV Sas di Militerni & C. Piazzale Cappella Moreri, 1/3 10060 Bricherasio (Torino) / IT | [1999/42] | Erfinder | 01 /
Cesano, Franco Via Brusiti, 13 bis 10060 San Secondo di Pinerolo (Torino) / IT | [1999/42] | Vertreter | Marchitelli, Mauro, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1999/42] | Marchitelli, Mauro, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Corso Fiume 6 10133 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98119893.0 | 21.10.1998 | [1999/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1998TO00322 | 15.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO980322 | [1999/42] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0950611 | Datum: | 20.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0950611 | Datum: | 28.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.1999 | Klassifikation | IPC: | B65D21/04 | [1999/42] | CPC: |
B65D21/045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE [2000/26] |
Frühere [1999/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Übereinander und ineinander stapelbare Kunststoffkiste | [1999/42] | Englisch: | A superimposable and interpenetrable plastics box | [1999/42] | Französisch: | Caisse en plastique empilable et emboîtable | [1999/42] | Prüfungsverfahren | 23.03.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/22] | 24.03.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 07.07.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 26.10.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.11.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.10.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 28.05.2003 | FR | 28.05.2003 | IT | 28.05.2003 | NL | 28.05.2003 | GR | 28.08.2003 | PT | 28.08.2003 | SE | 28.08.2003 | DE | 29.08.2003 | GB | 21.10.2003 | ES | 22.10.2003 | [2008/12] |
Frühere [2006/14] | BE | 28.05.2003 | |
FR | 28.05.2003 | ||
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
ES | 22.10.2003 | ||
Frühere [2005/27] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
ES | 22.10.2003 | ||
Frühere [2004/45] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
Frühere [2004/28] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
Frühere [2004/23] | NL | 28.05.2003 | |
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
Frühere [2004/02] | NL | 28.05.2003 | |
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
Frühere [2003/50] | SE | 28.08.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR1131653 (CONST ELECTRO MECANIQUES D APP) [X] 1-3 * page 2, column L, paragraph 2 - paragraph 4; figures 15-21 *; | [XY]DE7435329U (STUCKI KUNSTSTOFFWERK [DE]) [X] 1-3 * figures 1-3; claim 1 * [Y] 4; | [YA]DE4228204 (RIESSELMANN & SOHN [DE]) [Y] 4 * figures 21-24; claim 1 *[A] 1; | [YA]EP0612666 (BEROLINA KUNSTSTOFF [DE]) [Y] 4 * column 6, line 55 - column 8, line 51; figures 4-7 * [A] 1; | [XAY]EP0680886 (ALLIBERT EQUIPEMENT [FR]) [X] 1,2 * figures 1-5; claim 1 * [A] 3 [Y] 4 |