EP0911486 - Kühlung einer Gasturbinenleitschaufel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.12.2004 [2004/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 / JP | [N/P] |
Frühere [2004/02] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 / JP | ||
Frühere [1999/17] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Fukuno, Hiroki, Takasago Mach. Works of Mits. H. Ind. Ltd. 1-1, Shinhama 2-chome, Arai-cho Takasago-shi, Hyogo-ken / JP | [1999/17] | Vertreter | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/17] | Henkel, Feiler, Hänzel Möhlstrasse 37 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98120025.6 | 22.10.1998 | [1999/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19970295408 | 28.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29540897 | [1999/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0911486 | Datum: | 28.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0911486 | Datum: | 05.01.2000 | [2000/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0911486 | Datum: | 07.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.11.1999 | Klassifikation | IPC: | F01D9/04, F01D25/12, F01D5/18 | [2000/01] | CPC: |
F01D5/189 (EP,US);
F01D9/065 (EP,US);
F05B2240/801 (US);
F05D2240/81 (EP)
|
Frühere IPC [1999/17] | F01D5/18, F01D25/12, F01D9/04 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [2000/37] |
Frühere [1999/17] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlung einer Gasturbinenleitschaufel | [1999/17] | Englisch: | Gas turbine stationary blade cooling | [1999/17] | Französisch: | Refroidissement d'une aube de guidage pour une turbine à gaz | [1999/17] | Prüfungsverfahren | 19.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/17] | 26.03.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5609466 (NORTH WILLIAM E [US], et al) [X] 1 * column 2, line 48 - column 6, line 2; figures 2-4 *; | [A]US5634766 (CUNHA FRANCISCO J [US], et al) [A] 1 * column 14, line 63 - column 15, line 51; figure 22 *; | [A]GB2093923 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP) [A] 1 * page 2, line 115 - line 124; figure 7 *; | [A]JPH05163959 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931018), vol. 017, no. 572, Database accession no. (M - 1497), & JP05163959 A 19930629 (TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC;OTHERS: 01) [A] 1 * abstract * |