blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0919673

EP0919673 - Verfahren und Schichtelemente zur thermischen und körperorientierten Beherrschung und Steuerung des Innenklimas [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  03.12.2004
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip03.12.2004Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 19.01.2005  [2005/03]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Hergenroeder, Karl Heinz
Spessartstrasse 3
63263 Neu-Isenburg / DE
[1999/22]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
[1999/22]
Anmeldenummer, Anmeldetag98120775.602.11.1998
[1999/22]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE199714835203.11.1997         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19748352
[1999/22]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0919673
Datum:02.06.1999
Sprache:DE
[1999/22]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0919673
Datum:15.11.2000
[2000/46]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP28.09.2000
KlassifikationIPC:E04B1/62, E04B1/76
[2000/45]
CPC:
A01G9/246 (EP); B60H1/00 (EP); E04B1/74 (EP);
E04B9/001 (EP); E04B9/02 (EP); E04H1/125 (EP);
F24F5/0046 (EP); E04H2001/1288 (EP); Y02A30/272 (EP);
Y02A40/25 (EP); Y02A40/28 (EP); Y02B10/20 (EP) (-)
Frühere IPC [1999/22]E04B1/62
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   IT,   LI,   PT,   SE [2001/31]
Frühere [1999/22]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren und Schichtelemente zur thermischen und körperorientierten Beherrschung und Steuerung des Innenklimas[1999/22]
Englisch:Procedure and layered elements controlling and ruling thermally and bodyoriented the interior climate[1999/22]
Französisch:Procédé et éléments en couches pour la maitrise et le contrôle thermique du climat intérieur réglé par rapport aux corps[1999/22]
Prüfungsverfahren08.03.2001Prüfungsantrag gestellt  [2001/19]
24.09.2001Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt
22.10.2001Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
22.10.2001Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja
08.01.2002Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
21.06.2002Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
23.12.2002Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.08.2004Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2005/03]
16.08.2004Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2005/03]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
18.11.1999Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
21.11.2001Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
27.11.2002Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
08.01.200406   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]DE2932628  (HAFERLAND FRIEDRICH PROF DR IN) [A] 1-35 * figures 1-23; claims 1-22 *;
 [A]DE7905382U  (REINHOLD, BRUNO) [A] 1-35 * figure 2; claims 1-4 *;
 [AD]EP0743494  (FINEL TRADING CO EST [LI]) [AD] 1-35 * abstract *;
 [A]DE2610370  (PHILIPS PATENTVERWALTUNG) [A] 1-35 * figures 1-13; claims 1-9 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.