EP0936415 - Warmwasser-Versorgungsanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.02.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.03.2005 [2005/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [1999/33] | Erfinder | 01 /
Kroell, Ulrich Im Rotenbach 9 72654 Neckartenzlingen / DE | 02 /
Oehrlein, Manfred Goethestrasse 62 73249 Wernau / DE | [1999/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98120877.0 | 04.11.1998 | [1999/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998106115 | 14.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19806115 | [1999/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0936415 | Datum: | 18.08.1999 | Sprache: | DE | [1999/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0936415 | Datum: | 12.09.2001 | [2001/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0936415 | Datum: | 31.03.2004 | Sprache: | DE | [2004/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2001 | Klassifikation | IPC: | F24D19/10 | [1999/33] | CPC: |
F24D19/1066 (EP,US);
F24H15/219 (EP,US);
F24H15/238 (EP,US);
F24H15/36 (EP,US);
F24D17/0078 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2002/23] |
Frühere [1999/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Warmwasser-Versorgungsanlage | [1999/33] | Englisch: | Hot water supply installation | [1999/33] | Französisch: | Installation d'alimentation d'eau chaude | [1999/33] | Prüfungsverfahren | 12.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/21] | 16.09.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.01.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4166944 (SCOTT KENNETH W [US]) [A] 1,2* column A *; | [AD]DE3431555 (SCHNAKENBURG PETER VON) [AD] 1 * abstract * | vom Anmelder | DE3431555 |