EP0917827 - Verfahren zur Herstellung von Speck und die besondere Anwendung des nach diesem Verfahren hergestellten Specks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.11.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.01.2002 [2002/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co. KG Hansastrasse 8-10 49205 Hasbergen / DE | [1999/21] | Erfinder | 01 /
Hein, Dieter Eichenkamp 52 49205 Hasbergen / DE | [1999/21] | Vertreter | Köhler, Reimund Patentanwalt Uhlandallee 74 15732 Eichwalde / DE | [N/P] |
Frühere [1999/21] | Köhler, Reimund Patentanwalt, Uhlandallee 74 15732 Eichwalde / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98121644.3 | 12.11.1998 | [1999/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997154331 | 23.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19754331 | [1999/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0917827 | Datum: | 26.05.1999 | Sprache: | DE | [1999/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0917827 | Datum: | 24.01.2001 | Sprache: | DE | [2001/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.02.1999 | Klassifikation | IPC: | A23L1/314, A23L1/317, A23L1/318 | [1999/21] | CPC: |
A23B4/044 (EP);
A23L13/43 (EP);
A23L13/77 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NL, PT, SE [2000/05] |
Frühere [1999/21] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Speck und die besondere Anwendung des nach diesem Verfahren hergestellten Specks | [1999/21] | Englisch: | Method for the preparation of bacon and specific use of the bacon prepared by this method | [1999/21] | Französisch: | Procédé de préparation de lard et l'utilisation spécifique du lard obtenu selon ce procédé | [1999/21] | Prüfungsverfahren | 06.09.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/44] | 16.11.1999 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 26.11.1999 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.06.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.06.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, CH, CY, DE, LU, MC | 30.06.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) LI | 26.07.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.08.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.10.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 29.03.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 29.03.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 29.03.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 29.03.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.03.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 29.03.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2300297 (GEWUERZMUELLER KARL MUELLER &); | [DA]DE3229567 (ZWIENER FRANZ, et al); |