EP0923917 - Cervicalstütze [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.11.2004 [2004/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 20245 Hamburg / DE | [1999/25] | Erfinder | 01 /
Herzberg, Thorsten Cuxhavener Strasse 62 21149 Hamburg / DE | 02 /
Möller, Thomas Katharinenstrasse 28A 20457 Hamburg / DE | 03 /
Kartheus, Holger Stellinger Weg 19 20255 Hamburg / DE | 04 /
Andrews, Arthur-Hugh Heidkoppel 15 25337 Kölln-Reisiek / DE | [1999/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98122874.5 | 02.12.1998 | [1999/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997155923 | 17.12.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19755923 | [1999/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0923917 | Datum: | 23.06.1999 | Sprache: | DE | [1999/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0923917 | Datum: | 26.04.2000 | [2000/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0923917 | Datum: | 26.11.2003 | Sprache: | DE | [2003/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.03.2000 | Klassifikation | IPC: | A61F5/055 | [1999/25] | CPC: |
A61F5/055 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [2001/01] |
Frühere [1999/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Cervicalstütze | [1999/25] | Englisch: | Cervical collar | [1999/25] | Französisch: | Collier cervical | [1999/25] | Prüfungsverfahren | 18.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/28] | 28.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.08.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.08.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3850164 (HARE G) [X] 1,2,8 * column 2, line 10 - line 52; figure - *; | [A]DE8119906U (WECKENMANN); | [A]WO8701028 (BENCKHUIJSEN GERRIT JAN); | [A]DE3906232 (ADEV ENTWICKLUNG VERTRIEB [DE]); | [A]US5275581 (BENDER KELLY M [US]) [A] 1,8 * abstract * | vom Anmelder | DE2404683 | DE3906232 |