EP0877257 - Elektronischer Elektrizitätszähler [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.02.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.04.2001 [2001/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TXT S.p.A. Via Socrate 41 20128 Milano / IT | [1998/46] | Erfinder | 01 /
Braga Illa, Alvise Via Vincenzo Monti 47 20123 Milano / IT | 02 /
Cicognani, Luca Via Savona 9 21052 Busto Arsizio (VA) / IT | 03 /
Crespi Reghizzi, Stefano Foro Bonaparte 48 20121 Milano / IT | 04 /
De Bellis, Antonio Corso Lodi 74 20139 Milano / IT | [1998/46] | Vertreter | Giavarini, Francesco ABB Ricerca S.p.A. Viale Edison, 50 20099 Sesto San Giovanni (MI) / IT | [N/P] |
Frühere [1998/46] | Giavarini, Francesco ABB Ricerca S.p.A. Viale Edison, 50 20099 Sesto San Giovanni (MI) / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98200163.8 | 22.01.1998 | [1998/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1997MI00129 | 23.01.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI970129 | [1998/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0877257 | Datum: | 11.11.1998 | Sprache: | EN | [1998/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0877257 | Datum: | 22.12.1999 | [1999/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.1999 | Klassifikation | IPC: | G01R22/00, G01R21/133 | [1999/52] | CPC: |
G01R21/133 (EP)
|
Frühere IPC [1998/47] | G01R22/00 | ||
Frühere IPC [1998/46] | G01R1/00 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2000/35] |
Frühere [1998/46] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronischer Elektrizitätszähler | [1998/46] | Englisch: | Electronic unit for measuring electric energy | [1998/46] | Französisch: | Compteur d'électricité électronique | [1998/46] | Prüfungsverfahren | 24.06.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/14] | 03.11.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 21.08.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.08.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 21.08.2000 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9533184 (ALDESTAM STEN ;WALDECK JOHAN (SE); ASTRA AB (SE); MARNFELDT GOERAN) [A] 1 * page 9, line 24 - page 10, line 26; figure 2 * * claims 1-10 *; | [A]US5548527 (HEMMINGER RODNEY C ET AL) [A] 1 * column 2, line 64 - column 3, line 13 * * column 12, line 56 - column 13, line 15 * * claims 10,16,17 * |