EP0858047 - Verfahren und Gerät zur Überprüfung statischer Unterschriften mittels dynamischer Information [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.06.2000 [2000/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [1998/33] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Kashi, Ramanujan S. 3 Hoagland Court Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 02 /
Wilfong, Gordon Thomas 23 Home Street Gillette, New Jersey 07933 / US | 03 /
Nelson, Winston Lowell 24 Erskine Drive Morristown, New Jersey 07960 / US | [1998/33] | Vertreter | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | [N/P] |
Frühere [1998/33] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98300753.5 | 03.02.1998 | [1998/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970798981 | 11.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 798981 | [1998/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0858047 | Datum: | 12.08.1998 | Sprache: | EN | [1998/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0858047 | Datum: | 14.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.04.1998 | Klassifikation | IPC: | G06K9/00 | [1998/33] | CPC: |
G06V40/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1999/17] |
Frühere [1998/33] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Gerät zur Überprüfung statischer Unterschriften mittels dynamischer Information | [1998/33] | Englisch: | Method and apparatus for verifying static signatures using dynamic information | [1998/33] | Französisch: | Procédé et appareil pour vérifier des signatures au moyen d'information dynamique | [1998/33] | Prüfungsverfahren | 03.02.1998 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 11.02.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/33] | 26.06.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.06.1998 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 28.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.01.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.03.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.03.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA] - KASHI R S ET AL, "ON-LINE HANDWRITTEN SIGNATURE VERIFICATION USING STROKE DIRECTION CODING", OPTICAL ENGINEERING, (199609), vol. 35, no. 9, pages 2526 - 2533, XP000633943 [DA] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.600857 | [DA] - SUKHAN LEE ET AL, "OFFLINE TRACING AND REPRESENTATION OF SIGNATURES", IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, (19920701), vol. 22, no. 4, pages 755 - 771, XP000298670 [DA] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/21.156588 | [A] - WEN C -J ET AL, "Signature verification based on distortion measure and spectral correlation", APPLICATIONS OF DIGITAL IMAGE PROCESSING XVIII, SAN DIEGO, CA, USA, 12-14 JULY 1995, ISSN 0277-786X, PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 1995, USA, vol. 2564, pages 252 - 260, XP002061908 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.217407 | [DA] - BOCCIGNONE G, "RECOVERING DYNAMIC INFORMATION FROM STATIC HANDWRITING", PATTERN RECOGNITION, (19930301), vol. 26, no. 3, pages 409 - 418, XP000367313 [DA] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0031-3203(93)90168-V |