EP0936839 - System für Schallerkennung und Verfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thompson, Billie M. 1635 East Seldon Lane Phoenix, AZ 85020 / US | Für alle benannten Staaten Thompson, Kirk D. 1635 East Seldon Lane Phoenix, AZ 85020 / US | [1999/33] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1999/33] | Vertreter | Downey, William Gerrard, et al Wilson Gunn 5th Floor Blackfriars House The Parsonage Manchester M3 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [1999/33] | Downey, William Gerrard, et al Wilson, Gunn, M'Caw, 41-51 Royal Exchange, Cross Street Manchester M2 7BD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98301057.0 | 13.02.1998 | [1999/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0936839 | Datum: | 18.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0936839 | Datum: | 02.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.1998 | Klassifikation | IPC: | H04R5/033 | [1999/33] | CPC: |
H04R1/1041 (EP);
H04R5/04 (EP);
H04R1/1008 (EP);
H04R2460/13 (EP);
H04R5/033 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [2000/34] |
Frühere [2000/17] | (deleted) | ||
Frühere [1999/33] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System für Schallerkennung und Verfahren dafür | [1999/33] | Englisch: | System for providing sound distinctions and method therefor | [1999/33] | Französisch: | Système pour la distinction des sons et procédé pour ce système | [1999/33] | Prüfungsverfahren | 27.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/34] | 06.06.2001 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 03.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2001 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 13.11.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.03.2002 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.04.2002 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 17.04.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.10.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 03.04.2000 | M01   Gebühr entrichtet am   27.04.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.2003 | BE | 02.01.2003 | CH | 02.01.2003 | FI | 02.01.2003 | FR | 02.01.2003 | GR | 02.01.2003 | IT | 02.01.2003 | LI | 02.01.2003 | NL | 02.01.2003 | DK | 02.04.2003 | GB | 02.04.2003 | SE | 02.04.2003 | DE | 03.04.2003 | ES | 30.07.2003 | [2008/12] |
Frühere [2006/14] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
FR | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
GB | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Frühere [2004/22] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
GB | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Frühere [2004/10] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Frühere [2004/02] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
Frühere [2003/47] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Frühere [2003/46] | CH | 02.01.2003 | |
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Frühere [2003/41] | CH | 02.01.2003 | |
FI | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Frühere [2003/40] | CH | 02.01.2003 | |
LI | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Frühere [2003/30] | SE | 02.04.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH02182098 ; | [A]JPH07299051 ; | [X]DE2451977 (UNIV ST LOUIS) [X] 1,2,4,6-12 * page 1, line 1 - page 2, line 20 * * page 3, line 8 - page 6, line 29 *; | [YA]US3984636 (TURNER JACOB C, et al) [Y] 1,2,4,6-12 * column 1, line 56 - column 2, line 34 * * column 2, line 67 - column 6, line 43 * [A] 3,5; | [Y]US5521982 (SCHIFTAN YAIR [CH]) [Y] 1,2,4,6-12 * column 1, lines 5-48 * * column 1, line 64 - column 3, line 40 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900928), vol. 14, no. 455, Database accession no. (E - 0985), & JP02182098 A 19900716 (HIROSHI OSADA) [Y] 1,2,4,6-12 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960329), vol. 96, no. 3, & JP07299051 A 19951114 (RION) [A] 1,6-12 * abstract * |