EP0868085 - Bilddekodiergerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 25.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-0050 / JP | ||
Frühere [2002/27] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-0050 / JP | ||
Frühere [1998/40] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571 / JP | Erfinder | 01 /
Nishida, Hideshi 1-4-40-712, Nonakaminami, Yodogawa-ku Osaka-fu 532-0022 / JP | 02 /
Kimura, Kozo 5-26-10-315, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku Osaka-shi, Osaka-fu 533-0021 / JP | 03 /
Hirai, Makoto 2-21-17-502, Saitera Suita-shi, Osaka-fu 565-0836 / JP | 04 /
Kiyohara, Tokuzo 3-10-1-1523, Abenosuji, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka-fu 545-0052 / JP | [1998/40] | Vertreter | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1998/40] | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98302242.7 | 25.03.1998 | [1998/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19970074043 | 26.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7404397 | [1998/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0868085 | Datum: | 30.09.1998 | Sprache: | EN | [1998/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0868085 | Datum: | 04.11.1998 | [1998/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0868085 | Datum: | 03.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/27] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0868085 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.1998 | Klassifikation | IPC: | H04N7/30, H04N7/50, H04N7/68 | [1998/46] | CPC: |
H04N19/507 (EP,US);
H04N19/51 (KR);
H04N19/61 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/40] | H04N7/30 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1999/28] |
Frühere [1998/40] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bilddekodiergerät | [1998/40] | Englisch: | Image decoding apparatus | [1998/40] | Französisch: | Décodeur d'images | [1998/40] | Prüfungsverfahren | 16.12.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/08] | 04.05.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.10.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
03.04.2003
29.04.2003
ADMISSIBLE Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V. (IGR e.V.) Bahnstrasse 62 40210 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Eichstädt, Alfred Maryniok GbR Patent- und Rechtsanwaltssozietät Leibnizstrasse 6 95447 Bayreuth / DE | [N/P] |
Frühere [2003/22] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2003
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V. (IGR e.V.) Bahnstrasse 62 40210 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Eichstädt, Alfred, Dipl.-Ing. Maryniok & Partner, Kuhbergstrasse 23 96317 Kronach / DE | 09.05.2003 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 09.09.2003 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 03.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 08.04.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 20.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 23.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 15.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 04.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 27.01.2006 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 06.02.2006 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 18.05.2006 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 11.08.2006 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH08154247 ; | [A]US5537440 (EYUBOGLU M VEDAT [US], et al) [A] 1-34 * column 8, line 62 - column 9, line 19 *; | [YP]US5703697 (NORMILE JAMES [US]) [YP] 35-41* column 3, line 35 - line 53 *; | US5706053 [ ] (URANO TAKASHI [JP]) [ ] * column 4, line 13 - column 5, line 8; figure 1 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961031), vol. 096, no. 010, & JP08154247 A 19960611 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [Y] 35-41 * abstract * | Einspruch | - International Standard ISO/IEC 13818-2, First Edition 1996-05-16: Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video | - STi352OA, MPEG AUDIO/MPEG-2 VIDEO INTEGRATED DECODER, PRELIMINARY DATA, February 1995 | - Zeitschrift Fernseh- und Kinotechnik, 48. Jg. , Nr. 3/1994, Seiten 99 bis 107 |