EP0869178 - SAF-3, ein Mitglied der Sialoadhesin-Familie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.01.2004 [2004/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | [N/P] |
Frühere [1998/41] | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | Erfinder | 01 /
Kikly, Kristine Kay SmithKline Beecham Pharm., 709 Swedeland Road King of Prussia, Pennsylvania 19406 / US | 02 /
Erickson-Miller, Connie Lynn SmithKline Beecham Pharm., 709 Swedeland Road King of Prussia, Pennsylvania 19406 / US | [1998/41] | Vertreter | Crump, Julian Richard John, et al Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Frühere [1998/41] | Crump, Julian Richard John, et al fJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98302527.1 | 01.04.1998 | [1998/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970041885P | 02.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 41885 P | [1998/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0869178 | Datum: | 07.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.1998 | Klassifikation | IPC: | C12N15/12, C12N15/85, C12N5/10, C12Q1/68, C07K14/705, C07K16/28, A61K48/00 | [1998/41] | CPC: |
A61P1/16 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/14 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P33/02 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [1999/24] |
Frühere [1998/41] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SAF-3, ein Mitglied der Sialoadhesin-Familie | [1998/41] | Englisch: | SAF-3, Sialoadhesin family member-3 | [1998/41] | Französisch: | SAF-3, un membre de la famille des sialoadhésines | [1998/41] | Prüfungsverfahren | 07.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/22] | 15.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.01.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/04] | 20.08.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/04] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 29.01.2003 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.01.2003 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.02.2003 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - "EST70319 from Stratagene placenta", GENBANK, (19950208), XP002066898 [X] 1-3,8-10,13,14 * the whole document * | [A] - KELM S. ET AL., "The Sialoadhesins: a family of sialic acid-dependent cellular recognition molecules within the immunoglobulin superfamily", GLYCOCONJ. J., (199612), vol. 13, no. 6, pages 913 - 926, XP002066896 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01053186 | [A] - ZANNETTINO A.C.W. ET AL., "A powerful technique for isolating genes encoding surface antigens using retroviral expression cloning", J. IMMUNOL., (19960115), vol. 156, no. 2, pages 611 - 620, XP002066893 [A] 1-14 * abstract * | [AD] - ADAMS M D ET AL, "COMPLEMENTARY DNA SEQUENCING: EXPRESSED SEQUENCE TAGS AND HUMAN GENOME PROJECT", SCIENCE, (19910621), vol. 252, no. 5013, pages 1651 - 1656, XP000645049 [AD] 1-14 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.2047873 | [AD] - SIMMONS D. & SEED B., "Isolation of a cDNA encoding CD33, a differentiation antigen of myeloid progenitor cells", J. IMMUNOLOGY, (19881015), vol. 141, no. 8, pages 2797 - 2800, XP002066894 [AD] 1-14 * abstract * * figure 4 * | [A] - CROCKER P.R. ET AL., "Sialoadhesin, a macrophage sialic acid binding receptor for haemopoietic cells with 17 immunoglobulin-like domains", EMBO J., (19941003), vol. 13, no. 19, pages 4490 - 4503, XP002066895 [A] 1-14 * abstract * * figure 2 * | [AD] - PATEL N. ET AL., "OB binding protein - 1", GENBANK, (19961112), XP002066901 [AD] 1-14 * the whole document * | [PX] - "EST50650, H. sapiens cDNA similar to CD33 antigen", GENBANK, (19970421), XP002066900 [PX] 1-14 * the whole document * | [PA] - TAKEI Y. ET AL., "Molecular cloning of a novel gene similar to myeloid antigen CD33 and its specific expression in placenta", CYTOGENET. CELL GENET., (1997), vol. 78, pages 295 - 300, XP002066897 [PA] 1-14 * abstract * * figure 1 * |