EP0896217 - Hochempfindlicher auf der Basis eines Phasenübergangs fungierender Sauerstoffsensor für Proportionalsteuerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.03.2002 [2002/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, Inc. Suite 911, Parklane Towers East, One Parkland Boulevard Dearborn, MI 48126 / US | [N/P] |
Frühere [1999/06] | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, Inc. Suite 911, Parklane Towers East, One Parklane Boulevard Dearborn, Michigan 48126 / US | Erfinder | 01 /
Soltis, Richard E. 9663 Cambridge Drive Saline, Michigan 48176 / US | 02 /
Logothetis, Eleftherios Miltiadis 110 Aspen Birmingham, Michigan 48009 / US | [1999/06] | Vertreter | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Frühere [1999/06] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh-on-Sea Essex SS9 1BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98306141.7 | 31.07.1998 | [1999/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970905892 | 04.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 905892 | US19970906237 | 04.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 906237 | [1999/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0896217 | Datum: | 10.02.1999 | Sprache: | EN | [1999/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.1998 | Klassifikation | IPC: | G01N27/12 | [1999/06] | CPC: |
G01N27/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1999/42] |
Frühere [1999/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochempfindlicher auf der Basis eines Phasenübergangs fungierender Sauerstoffsensor für Proportionalsteuerung | [1999/06] | Englisch: | High sensitivity phase-transformation-based oxygen sensors for proportional control | [1999/06] | Französisch: | Capteur d'oxygène à haute sensibilité à base d'une transformation de phase pour commande proportionnelle | [1999/06] | Prüfungsverfahren | 28.06.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/35] | 05.04.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.08.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/10] | 02.10.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US4764343 (NYBERG G A) [X] 1,5,8-10 * column 3, line 16 - column 9, line 47; figure - * [Y] 2-4,6,7; | [YA]US5397541 (POST M L) [Y] 2-4,6,7 * column 2, lines 18-43; column 4, line 26 - column 5, line 37; examples 1-3; claim 1; figures 10-13 * [A] 1,5,8-10; | [DA]US4351182 (SCHMIDBERGER R) [DA] 1-5,7-10 * column 3, line 57 - column 5, line 26; figure - *; | [DPX]US5783153 (LOGOTHETIS E M ET AL) [DPX] 1-10 * figures 5,7; claim - * |