EP0921077 - Behälter-Vorrichtung mit abnehmbarem Kragen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.03.2003 [2003/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Natura Cosméticos S.A. Rua Amador Bueno, 491 Sao Paulo Sao Paulo / BR | [N/P] |
Frühere [2002/03] | Für alle benannten Staaten Natura Cosméticos S.A. Rua Amador Bueno, 491 Sao Paolo, Sao Paolo / BR | ||
Frühere [1999/23] | Für alle benannten Staaten Industria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. Rodowia Regis Bittencourt S/N, KM 293 Itabeceria da Serra C.I.P. 06850/00, Sao Paulo / BR | Erfinder | 01 /
Miozzo, Maria Filomena Padron Rua Da Paz, 1313-APTO.13 CEP 04713-000-Sao Paulo-SP / BR | [1999/48] |
Frühere [1999/23] | 01 /
Miozzo, Maria Filomena Padron Rua Gregorio Alegre,100,Apto.43B Sao Paulo, SP / BR | Vertreter | Darby, David Thomas, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Frühere [2002/19] | Darby, David Thomas, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | ||
Frühere [1999/23] | Lowther, Deborah Jane, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98309830.2 | 01.12.1998 | [1999/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BR19979706231 | 04.12.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BR 9706231 | [1999/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0921077 | Datum: | 09.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0921077 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.1999 | Klassifikation | IPC: | B65D23/12, B65D23/10 | [1999/23] | CPC: |
B65D23/104 (EP);
B65D23/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, PT [2000/08] |
Frühere [1999/23] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Behälter-Vorrichtung mit abnehmbarem Kragen | [1999/23] | Englisch: | Container system including a detachable collar | [1999/23] | Französisch: | Récipient muni d'une collerette amovible | [1999/23] | Prüfungsverfahren | 26.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/51] | 07.04.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.01.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.04.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/13] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 16.11.2001 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.11.2001 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.12.2001 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE7836800U (HENKEL KGAA) [X] 1-4,7,8,10,13 * page 6, line 1 - page 6, line 13 * * figures 1,2 * [A] 5,6,9,11,12; | [X]US2250666 (GODEFROY) [X] 1-3,8,13 * page 1, column L, line 45 - page 1, column R, line 27 * * figures 1-7 *; | [A]GB2068886 (PLM AB) [A] 1,8 * page 2, column L, line 4 - page 2, column L, line 25 * * figures 1-4 * * page 2, column R, line 71 - page 3, column L, line 2 * | Prüfung | US4172533 |