Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.01.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.03.2002 [2002/10] |
07.12.2001 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 23.01.2002 [2002/04] |
18.09.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | |
17.03.2001 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 02.05.2001 [2001/18] |
17.03.2001 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 02.05.2001 [2001/18] |
01.02.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
13.08.1999 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 29.09.1999 [1999/39] |
13.05.1999 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 30.06.1999 [1999/26] |