EP0949722 - Elektrischer Niederspannungsverbinder [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2002 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 20.11.2002 [2002/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOCIETE ANONYME DITE: CARRIER KHEOPS BAC Boulevard Pierre Lefaucheux 72000 Le Mans / FR | [N/P] |
Frühere [1999/41] | Für alle benannten Staaten SOCIETE ANONYME DITE: CARRIER KHEOPS BAC Boulevard Pierre Lefaucheux 72000 Le Mans / FR | Erfinder | 01 /
Perrin, Philippe 21, reu du Moulin 78610 Le Perray en Yvelines / FR | [1999/41] | Vertreter | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1999/41] | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy 75009 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98400876.3 | 09.04.1998 | [1999/41] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0949722 | Datum: | 13.10.1999 | Sprache: | FR | [1999/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.1998 | Klassifikation | IPC: | H01R15/12, H01R13/631 | [1999/41] | CPC: |
H01R13/631 (EP);
H01R24/28 (EP);
H01R24/76 (EP);
H01R2101/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, GB, IT, SE [2001/37] |
Frühere [2000/26] | BE, DE, ES, FR, GB, IT, SE | ||
Frühere [1999/41] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrischer Niederspannungsverbinder | [1999/41] | Englisch: | Low voltage electrical connector | [1999/41] | Französisch: | Connecteur électrique basse tension | [1999/41] | Prüfungsverfahren | 03.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/24] | 14.04.2000 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.08.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, CH, CY, DK, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT | 11.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.01.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 30.07.2002 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [2002/47] | 09.08.2002 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 05.06.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2002 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4815986 (DHOLOO) [A] 1,2,8 * column 5, line 21 - line 46; figures 2,3 *; | [A]US3491326 (PFISTER ET AL.) [A] 1,2,5 * column 4, line 58 - column 6, line 17; figure - *; | [A]EP0657969 (SUMITOMO WIRING SYSTEM LTD.) [A] 1,11 * column 5, line 53 - column 6, line 35; figures 8,9 *; | [A]EP0054123 (MULTI-CONTACT AG BASEL) [A] 1,2,8 * page 4, paragraph L - page 7, paragraph 1 *; | [A]US5266047 (BLACK ET AL.) [A] 1,4,6 * column 7, line 49 - column 8, line 3; figure 2 * |