EP0980954 - Sicherheits-Schaltertheke [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.07.2017 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.08.2017 [2017/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten de Ceuster, Marcel P. Binckstraat 11 2260 Westerlo / BE | [2009/09] |
Frühere [2000/08] | Für alle benannten Staaten de Ceuster, Marcel P. Binckstraat 11 2260 Westerlo / BE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98870179.3 | 14.08.1998 | [2000/08] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0980954 | Datum: | 23.02.2000 | Sprache: | FR | [2000/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0980954 | Datum: | 25.02.2009 | Sprache: | FR | [2009/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1999 | Klassifikation | IPC: | E05G7/00 | [2000/08] | CPC: |
E05G7/008 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2000/44] |
Frühere [2000/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheits-Schaltertheke | [2000/08] | Englisch: | Security counter | [2000/08] | Französisch: | Guichet de sécurité | [2000/08] | Prüfungsverfahren | 17.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/51] | 18.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Einspruch (Einsprüche) | 26.11.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 04.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 05.10.2000 | M01   Gebühr entrichtet am   03.11.2000 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   17.10.2000 | 31.08.2001 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   16.11.2001 | 31.08.2006 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   23.11.2006 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DK | 25.02.2009 | FI | 25.02.2009 | IE | 25.02.2009 | SE | 25.05.2009 | GR | 26.05.2009 | LU | 14.08.2009 | [2017/34] |
Frühere [2012/23] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | ||
GR | 26.05.2009 | ||
LU | 14.08.2009 | ||
Frühere [2012/20] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | ||
GR | 26.05.2009 | ||
IT | 14.08.2009 | ||
LU | 14.08.2009 | ||
Frühere [2011/25] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | ||
GR | 26.05.2009 | ||
IT | 14.08.2009 | ||
LU | 14.08.2009 | ||
LI | 31.08.2009 | ||
Frühere [2010/39] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | ||
LI | 31.08.2009 | ||
Frühere [2010/28] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | ||
CH | 31.08.2009 | ||
LI | 31.08.2009 | ||
Frühere [2010/05] | DK | 25.02.2009 | |
FI | 25.02.2009 | ||
IE | 25.02.2009 | ||
SE | 25.05.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4135658 (HAGBERG BRUCE E) [A] 1,4 * column 4, line 10 - line 52 * * column 5, line 19 - line 65; figures 1-3,5 *; | [A]US4149474 (RUANE RICHARD M) [A] 1 * column 1, line 63 - line 66 ** column 2, line 25 - line 29; figures 1,2,4 *; | [A]FR2475614 (GERARD JEAN JACQUES [FR]) [A] 1,8 * page 1, line 32 - line 33 *; | [A]BE904844 (SPRL SERA) [A] 1,9,10,12 * page 1, paragraph 1 * * page 4, paragraph 5 - page 6, paragraph 2; figures 1,3,4 *; | [A]WO9417274 (HEMA BV [NL], et al) [A] 1 * page 7, line 21 * * page 8, line 35 - line 37; figures 1,7 * |