EP0967879 - BACKVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 09.04.2008 [2008/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Westbergh, Jan Etelhem 620 13 Stanga / SE | [2000/01] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/01] | Vertreter | Arwidi, Bengt Willquist & Partners Patentbyra AB Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping / SE | [N/P] |
Frühere [2002/22] | Arwidi, Bengt Willquist & Partners Patentbyra AB Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping / SE | ||
Frühere [2000/01] | Arwidi, Bengt Dr. AHLPATENT AB Förborgsgatan 27 554 39 Jönköping / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98901609.2 | 09.01.1998 | [2000/01] | WO1998SE00006 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19970000160 | 21.01.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9700160 | [2000/01] | Anmeldesprache | SV | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9831230 | Datum: | 23.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0967879 | Datum: | 05.01.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.07.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0967879 | Datum: | 09.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 23.07.1998 | Klassifikation | IPC: | A21B3/07, F24C15/16 | [2000/01] | CPC: |
A21B3/07 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NL [2000/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BACKVORRICHTUNG | [2000/01] | Englisch: | BAKING MEANS | [2000/01] | Französisch: | MOYENS DE CUISSON DE BOULANGERIE | [2000/01] | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.1998 | Übersetzung eingereicht | 03.07.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.07.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.07.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.08.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 03.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/01] | 06.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.04.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.07.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.07.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.08.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 04.09.2002 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Anmeldung gilt als zurückgenommen | 02.10.2002 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Anmeldung gilt als zurückgenommen): Antrag stattgegeben | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 09.04.2003 | FR | 09.04.2003 | IT | 09.04.2003 | NL | 09.04.2003 | DK | 09.07.2003 | DE | 10.07.2003 | ES | 30.10.2003 | GB | 09.01.2004 | [2008/15] |
Frühere [2006/14] | FI | 09.04.2003 | |
FR | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
GB | 09.01.2004 | ||
Frühere [2005/01] | FI | 09.04.2003 | |
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
GB | 09.01.2004 | ||
Frühere [2004/23] | FI | 09.04.2003 | |
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/05] | FI | 09.04.2003 | |
NL | 09.04.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/04] | NL | 09.04.2003 | |
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/01] | NL | 09.04.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB189424278 ; | [A]US4020310 ; | [A]DE2616329 ; | [A]WO9211765 |