EP0969835 - VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG VON SUCHTERSCHEINUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/02] | VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG DES APPETITS | ||
[2006/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.03.2008 [2008/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sanofi-Aventis 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | [2004/44] |
Frühere [2000/02] | Für alle benannten Staaten Sanofi-Synthélabo 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | Erfinder | 01 /
MARUANI, Jeanne Lotissement la Colline No. 8 F-34570 Vailhauques / FR | 02 /
SOUBRIE, Philippe Le Rey, Valflaunès F-34270 Saint Mathieu de Tréviers / FR | [2000/02] | Vertreter | Gillard, Marie-Louise, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2000/02] | Gillard, Marie-Louise, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98904238.7 | 28.01.1998 | [2000/02] | WO1998FR00154 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19970000870 | 28.01.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9700870 | [2000/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9832441 | Datum: | 30.07.1998 | Sprache: | FR | [1998/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0969835 | Datum: | 12.01.2000 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 30.07.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0969835 | Datum: | 04.04.2007 | Sprache: | FR | [2007/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.07.1998 | Klassifikation | IPC: | A61K31/44 | [2000/02] | CPC: |
A61K31/454 (EP,US);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/415 (EP,US);
A61K31/445 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/30 (EP);
A61P25/32 (EP);
A61P3/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/415, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/445, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/454, A61K2300/00 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG VON SUCHTERSCHEINUNGEN | [2007/14] | Englisch: | USE OF CENTRAL CANNABINOID RECEPTOR ANTAGONISTS FOR REGULATING APPETENCY | [2007/14] | Französisch: | UTILISATION D' ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETENCE | [2006/24] |
Frühere [2000/02] | VERWENDUNG VON ANTAGONISTEN DER ZENTRALEN KANNABINOIDREZEPTOREN ZUR REGULIERUNG DES APPETITS | ||
Frühere [2000/02] | USE OF CENTRAL CANNABINOID RECEPTOR ANTAGONISTS FOR REGULATING APPETENCE | ||
Frühere [2000/02] | UTILISATION DES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS AUX CANNABINOIDES CENTRAUX POUR REGULER L'APPETANCE | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.06.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.07.1999 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/02] | 28.10.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.07.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 18.05.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 02.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP07105573.5 / EP1795194 | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]EP0656354 (SANOFI SA [FR]); | [A] - D. SHIRE ET AL., "Structural features of the central cannabinoid CB1 receptor involved in the binding of the specific CB1 antagonist SR 141716A", J. BIOL. CHEM., (1996), vol. 271, no. 12, pages 6941 - 6946, XP002044759 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.12.6941 | [A] - R. PERTWEE ET AL., "AM630, a competetive cannabinoid receptor antagonist.", LIFE SCI., (1995), vol. 56, no. 23/24, pages 1941 - 1947, XP002044760 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(95)00175-6 | [A] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "Biochemical and pharmacological characterisation of SR141716A, the first potent and selective brain cannabinoid receptor anragonist.", LIFE SCI., (1995), vol. 56, no. 23/24, pages 1949 - 1955, XP002044761 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(95)00174-5 | [A] - F. BARTH ET AL., "Cannabinoids: receptors, endogenous ligans and a newly synthesized antagonist.", NIDA RES. MONOGRAPH, (1996), vol. 162, pages 52 - 53, XP002044762 | [A] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "Characterization and distribution of binding sites for [3H]-SR141716A, a selective brain(CB1) cannabinoid receptor antagonist, in rodent brain.", LIFE SCI., (1996), vol. 58, no. 15, pages 1239 - 1247, XP002044763 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(96)00085-9 | [DA] - M. RINALDI-CARMONA ET AL., "SR141716A, a potent and selective antagonist of the brain cannabinoid receptor.", FEBS LETTERS, (1994), vol. 350, no. 2-3, pages 240 - 244, XP002044764 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(94)00773-X |