EP0954707 - VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON FLACHLAGERSCHALEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 09.07.2008 [2008/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KS Gleitlager GmbH Am Bahnhof 14 68789 St. Leon-Rot / DE | [N/P] |
Frühere [1999/45] | Für alle benannten Staaten KS Gleitlager GmbH Am Bahnhof 14 68789 St. Leon-Rot / DE | Erfinder | 01 /
KALDENHOFF, Kurt Steinstrasse 1 D-12307 Berlin / DE | 02 /
MÄHRLEIN, Matthias Marienfelder Allee 13 D-12277 Berlin / DE | 03 /
HOPPMANN, Ralf Idafehn-Nord 116 D-26842 Ostrhauderfehn / DE | 04 /
HERMANNS, Hubert Meyers Tannen 69 D-26871 Papenburg / DE | [1999/45] | Vertreter | Friz, Oliver Dreiss Patentanwälte Gerokstrasse 1 70188 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1999/45] | Friz, Oliver Patentanwälte, Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker, Gerokstrasse 6 70188 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98905334.3 | 23.01.1998 | [1999/45] | WO1998EP00346 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997102444 | 24.01.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19702444 | [1999/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9832982 | Datum: | 30.07.1998 | Sprache: | DE | [1998/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0954707 | Datum: | 10.11.1999 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 30.07.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0954707 | Datum: | 07.11.2001 | Sprache: | DE | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.07.1998 | Klassifikation | IPC: | F16C33/00, B21D53/10 | [1999/45] | CPC: |
B23P15/003 (EP);
B21K1/00 (EP);
F16C33/14 (EP);
F16C2220/66 (EP);
F16C2220/82 (EP);
F16C2220/84 (EP);
F16C2223/04 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, IT [1999/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON FLACHLAGERSCHALEN | [1999/45] | Englisch: | PROCESS FOR MANUFACTURING FLAT BEARING SHELLS | [1999/45] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION DE COQUILLES DE COUSSINET PLATES | [1999/45] | Eintritt in die regionale Phase | 13.07.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.07.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.08.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/45] | 16.01.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.05.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
07.08.2002
26.08.2002
ADMISSIBLE Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Vertreter des Einsprechenden Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbB, et al, et al Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2008/28] | |||
Einsprechende(r) | 01
07.08.2002
26.08.2002
ADMISSIBLE Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Vertreter des Einsprechenden Fuchs, et al, et al Patentanwälte Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | ||
Frühere [2002/40] | |||
Einsprechende(r) | 01
07.08.2002
Federal-Mogul GmbH & Co. KG Stielstrasse 11 65201 Wiebaden / DE Vertreter des Einsprechenden Fuchs Mehler Weiss & Fritzsche, et al, et al Patentanwälte Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | 16.09.2002 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 29.10.2002 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 02.03.2004 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 12.03.2004 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2004/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1603488 (MYERS JAMES L) [A] 1 * page 1, line 57 - page 2, line 38; figures 1-8,18 *; | [A]GB770228 (GLACIER CO LTD) [A] 4,5 * figures 1-10; claims 1-10 *; | [A]US4203184 (GRAY STUART A B [GB]) [A] 1,3,10 * column W *; | [A]GB2034827 (DAIDO METAL CO LTD) [A] 1 * figures 4,7; claims 1-11 *; | [A]DE3248634 (BREME JUERGEN DR ING, et al) [A] 1 * page 7 - page 8; figures 1-3 *; | [A]DE3805036 (GLYCO-METALL-WERKE)[A] 1 |