EP0968213 - DURCH ALKYNYL SUBSTITUIERTE CAMPTOTHECTINE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.01.2004 [2004/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pharmacia Italia S.p.A. Via Robert Koch 1.2 20152 Milano / IT | [2002/15] |
Frühere [2000/01] | Für alle benannten Staaten Pharmacia & Upjohn S.p.A. Niale Pasteur, 10 20014 Nerviano / IT | Erfinder | 01 /
CANDIANI, Ilaria Via del Chisso, 10 I-21052 Busto Arsizio / IT | 02 /
BEDESCHI, Angelo Via Redaelli, 11 I-20146 Milano / IT | 03 /
VISENTIN, Giuseppina Via Treviso, 3 I-20117 Rho / IT | 04 /
FAGNOLA, Maria, Chiara Via C. Coppellotti, 4 I-29100 Piacenza / IT | 05 /
CAPOLONGO, Laura Via P. Rembrandt, 11 I-20147 Milano / IT | [2000/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98909400.8 | 04.02.1998 | [2000/01] | WO1998EP00649 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19970002807 | 12.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9702807 | [2000/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9835969 | Datum: | 20.08.1998 | Sprache: | EN | [1998/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0968213 | Datum: | 05.01.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0968213 | Datum: | 22.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.08.1998 | Klassifikation | IPC: | C07D491/22, A61K31/44, // (C07D491/22, 311:00, 221:00, 221:00, 209:00) | [2000/01] | CPC: |
C07D491/22 (EP,US);
A61P35/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [2000/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCH ALKYNYL SUBSTITUIERTE CAMPTOTHECTINE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2000/01] | Englisch: | ALKYNYL-SUBSTITUTED CAMPTOTHECINS AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION | [2000/01] | Französisch: | CAMPTOTHECINES A SUBSTITUTION ALKYNYL ET LEUR PROCEDE DE PREPARATION | [2000/01] | Eintritt in die regionale Phase | 25.08.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.08.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.08.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.09.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.08.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/01] | 18.09.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 10.05.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9637496 (PHARMACIA SPA [IT], et al) [A] 1,6* claims 1,6 * |