EP0935890 - VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG ZU NEBEN-VERMITTLUNGSANLAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 13.12.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.12.2002 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.01.2003 [2003/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Frühere [2000/01] | Für alle benannten Staaten Nokia Networks Oy Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | ||
Frühere [1999/33] | Für alle benannten Staaten NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
PENTIKÄINEN, Jukka Tammipolku 10 E FIN-36200 Kangasala / FI | [1999/33] | Vertreter | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [1999/33] | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98910769.3 | 23.03.1998 | [1999/33] | WO1998FI00256 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19970001229 | 24.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 971229 | [1999/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9843445 | Datum: | 01.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0935890 | Datum: | 18.08.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.10.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 23.12.1998 | Klassifikation | IPC: | H04Q3/58 | [1999/33] | CPC: |
H04W24/00 (EP);
H04Q5/00 (KR);
H04Q3/0029 (EP);
H04Q2213/13098 (EP);
H04Q2213/13141 (EP);
H04Q2213/13166 (EP);
H04Q2213/13167 (EP);
H04Q2213/13174 (EP);
H04Q2213/13204 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1999/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG ZU NEBEN-VERMITTLUNGSANLAGEN | [1999/33] | Englisch: | METHOD FOR DATA TRANSMISSION TO SLAVE EXCHANGES | [1999/33] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT DE TRANSMETTRE DES DONNEES A DES UNITES D'ECHANGE ASSERVIES | [1999/33] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/33] | 05.12.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9621985 (STRATACOM INC [US]); | [A]EP0702496 (AT & T CORP [US]); | [A]WO9320524 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) |