EP0975665 - AKTIVE SUBSTANZ FÜR INHIBIERUNG VON TUMORÖSE PROLIFERATION IM GEWEBEN AUS DER EKTODERM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.07.2005 [2005/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Magvasi, Gyula Bécsi ut 34 1037 Budapest / HU | [2000/05] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/05] | Vertreter | Palagyi, Tivadar Danubia Patent & Law Office LLC Bajcsy-Zsilinszky út 16 1051 Budapest / HU | [N/P] |
Frühere [2004/01] | Palagyi, Tivadar, Dr. Danubia Patent & Trademark Attorneys Bajcsy-Zsilinszky ut 16. 1051 Budapest / HU | ||
Frühere [2003/46] | Lantos, Mihaly Danubia Patent & Trademark Attorneys P.O.Box 198 1368 Budapest / HU | ||
Frühere [2001/15] | Pett, Christopher Phineas, et al Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | ||
Frühere [2000/05] | Skailes, Humphrey John Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98913971.2 | 24.03.1998 | [2000/05] | WO1998HU00031 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | HU19970000673 | 28.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: HU 9700673 | HU19970001165 | 09.05.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: HU 9701165 | [2000/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9843996 | Datum: | 08.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0975665 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.10.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0975665 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.10.1998 | Klassifikation | IPC: | C07K14/46, A61K35/54, A61K38/17 | [2000/05] | CPC: |
A61K35/57 (EP,US);
A61K35/65 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C07K14/46 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/05] | Erstreckungsstaaten | AL | 13.10.1999 | LT | 13.10.1999 | LV | 13.10.1999 | RO | 13.10.1999 | SI | 13.10.1999 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIVE SUBSTANZ FÜR INHIBIERUNG VON TUMORÖSE PROLIFERATION IM GEWEBEN AUS DER EKTODERM | [2000/05] | Englisch: | ACTIVE SUBSTANCE AND COMPOSITION INHIBITING TUMOROUS PROLIFERATION IN ECTODERM DERIVED TISSUES | [2000/05] | Französisch: | SUBSTANCE ACTIVE ET COMPOSITION INHIBANT LA PROLIFERATION TUMORALE DANS LES TISSUS DERIVES DE L'ECTODERME | [2000/05] | Eintritt in die regionale Phase | 13.10.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.10.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.10.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.10.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/05] | 14.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.08.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.01.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.05.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   11.09.2000 | 31.03.2002 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   29.04.2002 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO8909606 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X]WO9107435 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X]WO9639428 (ALFACELL CORP [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [X] - MIKULSKI S M ET AL, "Tamoxifen and trifluoroperazine (Stelazine) potentiate cytostatic/cytotoxic effects of P-30 protein, a novel protein possessing anti-tumor activity.", CELL AND TISSUE KINETICS, (1990 MAY) 23 (3) 237-46, XP002073134 [X] 1-3 * the whole document * | [X] - RYBAK, SUSANNA M. ET AL, "Cytotoxic onconase and ribonuclease A chimeras: comparison and in vitro characterization", DRUG DELIVERY (1993), 1(1), 3-10, XP002073135 [X] 1-3 * the whole document * |