EP0973390 - MIT RETINOIDEN VERWANDTE VERBINDUNGEN ZUR HEMMUNG KRANKHAFTER ENDOTHELIN-1-ÜBERPRODUKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.11.2003 [2003/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIDNEY KIMMEL CANCER CENTER 10835 Altman Row San Diego, CA 92121 / US | [2000/04] | Erfinder | 01 /
PFAHL, Magnus 605 North Rios Avenue Solano Beach, CA 92075 / US | 02 /
HSU, Ju-YU 3520 Lebanon Drive 5123 San Diego, CA 92122 / US | [2000/04] | Vertreter | Leißler-Gerstl, Gabriele Eisenführ, Speiser & Partner Arnulfstrasse 27 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/04] | Leissler-Gerstl, Gabriele Eisenführ, Speiser & Partner, Patentanwälte, Arnulfstrasse 25 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98914647.7 | 10.04.1998 | [2000/04] | WO1998US07125 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970043293P | 11.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 43293 P | [2000/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9846076 | Datum: | 22.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0973390 | Datum: | 26.01.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.10.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.10.1998 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2003 | Klassifikation | IPC: | A01N37/10, A61K31/19, A61K31/335, A61K31/385, A61K31/38, A61K31/34 | [2002/50] | CPC: |
A61K31/203 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P13/08 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/02 (EP);
|
Frühere IPC [2000/04] | A01N37/10, A61K31/19 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT RETINOIDEN VERWANDTE VERBINDUNGEN ZUR HEMMUNG KRANKHAFTER ENDOTHELIN-1-ÜBERPRODUKTION | [2000/04] | Englisch: | RETINOID RELATED MOLECULES FOR THE INHIBITION OF ENDOTHELIN-1 OVERPRODUCTION IN DISEASE | [2000/04] | Französisch: | MOLECULES LIEES AUX RETINOIDES ET PERMETTANT D'ENRAYER LA SURPRODUCTION D'ENDOTHELINE 1 DANS L'AFFECTION | [2000/04] | Eintritt in die regionale Phase | 11.11.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.11.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 11.11.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.11.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.10.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 11.11.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/04] | 24.04.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/47] | 12.06.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9321146 (LIGAND PHARM INC [US]) [X] 1-15,17,18,20,21,25,27 * abstract * * page 2, lines 3-16 * * page 10, line 34 - page 11, line 2 * * page 13, lines 25-28; example 2 * * page 59, line 3 - page 60, line 21; claims 1-41 *; | [X]EP0749752 (CIRD GALDERMA [FR]) [X] 1,2,5-13,25,27 * abstract * * page 3, lines 23-46 * * page 4, line 32 - page 5, line 34; examples 1,2; claims 1,2,6,7 *; | [X]US5324840 (CHANDRARATNA ROSHANTHA A S [US]) [X] 1 * abstract * * column 3, line 61 - column 6, line 46; claims 1-9 *; | [X]EP0747347 (SQUIBB BRISTOL MYERS CO [US]) [X] 1 * abstract * * page 5, line 8 - page 6, line 11 * * page 7, line 53 - page 8, line 30; claims 1-22 *; | [X]US5455265 (CHANDRARATNA ROSHANTHA A S [US]) [X] 1 * abstract * * column 4, lines 32-64 * * column 18, line 62 - column 22, line 25; claims 1-11 *; | [X]EP0694301 (CIRD GALDERMA [FR]) [X] 1,2,5-13,25,27 * abstract * * column 6, lines 8-21; claims 1-12 *; | [X] - NAKAJIMA, MOTOWO ET AL, "Inhibition by retinoic acid of type IV collagenolysis and invasion through reconstituted basement membrane by metastatic rat mammary adenocarcinoma cells", CANCER RES. ( 1989 ), 49(7), 1698-706, XP008008736 [X] 1 * abstract * * page 1703, column 1, paragraph 2 - page 1705, column 1, paragraph 2; figure 6; table 5 * | [X] - GOTTARDIS, MARCO M. ET AL, "Chemoprevention of mammary carcinoma by LGD1069 (Targretin): an RXR-selective ligand", CANCER RESEARCH ( 1996 ), 56(24), 5566-5570, XP001108852 [X] 1 * the whole document * | [X] - DAWSON ET AL, "Conformational Effects on Retinoid Receptor Selectivity. 2. Effects of Retinoid Bridging Group on Retinoid X Receptor Activity and Selectivity", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (1995), vol. 38, no. 17, ISSN 0022-2623, pages 3368 - 3383, XP002148373 [X] 1,2,5-13,25,27 * abstract * * page 3368, column 1, paragraph 1 - page 3369, column 1, paragraph 1; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00017a021 | [X] - LOPEZ-BOADO, YOLANDA S. ET AL, "Retinoic acid-induced expression of apolipoprotein D and concomitant growth arrest in human breast cancer cells are mediated through a retinoic acid receptor RAR.alpha.-dependent signaling pathway", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY ( 1996 ), 271(50), 32105-32111, XP001115034 [X] 1,2,5-13,20,21,25,27 * abstract * * page 32105, column 1, paragraph 1 - page 32106, column 1, paragraph 2 * * page 32107, column 1, paragraph 2 * * page 32108, column 1, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.50.32105 | [X] - BOEHM M F ET AL, "SYNTHESIS AND STRUCTURE - ACTIVITY RELATIONSHIPS OF NOVEL RETINOID X RECEPTOR-SELECTIVE RETINOIDS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, US, (19940902), vol. 37, no. 18, ISSN 0022-2623, pages 2930 - 2941, XP000615432 [X] 1,2,5-13,25,27 * abstract * * page 2930, column 1, paragraph 1; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00044a014 | [X] - BOEHM M F ET AL, "DESIGN AND SYNTHESIS OF POTENT RETINOID X RECEPTOR SELECTIVE LIGANDS THAT INDUCE APOPTOSIS IN LEUKEMIA CELLS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, US, (19950804), vol. 38, no. 16, ISSN 0022-2623, pages 3146 - 3155, XP000615461 [X] 1,2,5-13,25,27 * abstract * * page 3146, column 1, paragraph 1 - page 3147, column 2, paragraph 2; figure 2; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00016a018 | Internationale Recherche | [XP]WO97 | [XP] - STN WPIDS, (19000101), Database accession no. 97-145349, XP002910025 & WO97 A 00000000 |