EP0977650 - BEFESTIGUNGSELEMENT UND METHODE DER INSTALLATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.02.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.02.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.03.2012 [2012/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Whitesell International Corporation 22100 Trolley Industrial Drive Taylor, MI 48180 / US | [2005/40] |
Frühere [2000/06] | Für alle benannten Staaten Fabristeel Products, Inc. 22900 West Eight Mile Road Southfield, MI 48034 / US | Erfinder | 01 /
WOJCIECHOWSKI, Stanley, E. 1445 Longfellow Drive Canton, MI 48187 / US | 02 /
QUICK, Gilbert, C., Jr. 18339 Mayfield Livonia, MI 48152 / US | [2000/06] | Vertreter | Ungria López, Javier, et al Avda. Ramón y Cajal, 78 28043 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2010/28] | Ungria Lopez, Javier, et al Avda. Ramón y Cajal, 78 28043 Madrid / ES | ||
Frühere [2008/33] | Heselberger, Johannes, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle - Pagenberg - Dost Altenburg - Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Frühere [2005/35] | Heselberger, Johannes, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Frühere [2004/19] | Samuels, Lucy Alice, et al Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [2003/40] | Brunner, Michael John GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [2000/06] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98918617.6 | 23.04.1998 | [2000/06] | WO1998US08176 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970044219P | 23.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 44219 P | [2000/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9848177 | Datum: | 29.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/43] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0977650 | Datum: | 09.02.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.10.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 11.02.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2003 | Klassifikation | IPC: | B23P19/06, F16B37/06 | [2003/07] | CPC: |
F16B37/068 (EP,US);
B23P19/062 (EP,US);
Y10T29/49835 (EP,US);
Y10T29/49908 (EP,US);
Y10T29/49915 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/06] | B23P19/06 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2000/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNGSELEMENT UND METHODE DER INSTALLATION | [2000/06] | Englisch: | FASTENER, DIE BUTTON AND METHOD OF INSTALLING A FASTENER INTO A PANEL | [2000/06] | Französisch: | ORGANE D'ASSEMBLAGE, MATRICE D'EMBOUTISSAGE ET PROCEDE DE MISE EN PLACE D'ORGANE D'ASSEMBLAGE DANS UN PANNEAU | [2000/06] | Eintritt in die regionale Phase | 22.11.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.11.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 22.11.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.11.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.11.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.11.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/06] | 05.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/13] | 14.11.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/13] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.04.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 26.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 25.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2004 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   18.10.2004 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]US5199837 (GOSS DAVID [US]); | [X]US4543701 (MUELLER RUDOLF R M [DE]); | [A]US4825527 (LADOUCEUR HAROLD A [US]) |