EP0979292 - GENKONSTRUKT DAS FÜR EIN HETEROLOGES "PRODRUG"-AKTIVIERENDES ENZYM UND FÜR EIN ZELLGERICHTES TEIL KODIERT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.09.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AstraZeneca AB 151 85 Södertälje / SE | [2000/35] |
Frühere [2000/20] | Für alle benannten Staaten AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN / GB | ||
Frühere [2000/07] | Für alle benannten Staaten ZENECA LIMITED 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN / GB | Erfinder | 01 /
EMERY, Stephen, Charles Zeneca Pharmaceuticals Intell. Property Dept. Mereside, Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG / GB | 02 /
BLAKEY, David, Charles Zeneca Pharmaceuticals Intell. Property Dept. Mereside, Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG / GB | [2000/07] | Vertreter | Giles, Allen Frank AstraZeneca PLC Global Intellectual Property Mereside Alderley Park Macclesfield, Cheshire SK10 4TG / GB | [N/P] |
Frühere [2000/07] | Giles, Allen Frank AstraZeneca PLC Global Intellectual Property Mereside Alderley Park Macclesfield, Cheshire SK10 4TG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98919380.0 | 05.05.1998 | [2000/07] | WO1998GB01294 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19970009421 | 10.05.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9709421 | [2000/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9851787 | Datum: | 19.11.1998 | Sprache: | EN | [1998/46] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0979292 | Datum: | 16.02.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.11.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0979292 | Datum: | 29.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.04.1999 | Klassifikation | IPC: | C12N15/62, A61K48/00, // C07K16/28, C12N9/48 | [2000/07] | CPC: |
B82Y5/00 (EP,US);
C12N15/00 (KR);
A61K47/6899 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07K16/3007 (EP,US);
C12N9/48 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US);
A61K48/00 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GENKONSTRUKT DAS FÜR EIN HETEROLOGES "PRODRUG"-AKTIVIERENDES ENZYM UND FÜR EIN ZELLGERICHTES TEIL KODIERT | [2000/07] | Englisch: | GENE CONSTRUCT ENCODING A HETEROLOGOUS PRODRUG-ACTIVATING ENZYME AND A CELL TARGETING MOIETY | [2000/07] | Französisch: | CONSTRUCTION DE GENE CODANT POUR UNE ENZYME HETEROLOGUE CAPABLE D'ACTIVER UNE PRODROGUE ET UN GROUPEMENT VISANT UNE CELLULE | [2008/20] |
Frühere [2000/07] | COMPOSES CHIMIQUES | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.11.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/07] | 31.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 24.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.04.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.07.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.07.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.07.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.10.2008 | BE | 29.10.2008 | CY | 29.10.2008 | DK | 29.10.2008 | FI | 29.10.2008 | NL | 29.10.2008 | GR | 30.01.2009 | PT | 30.03.2009 | IE | 05.05.2009 | LU | 05.05.2009 | MC | 31.05.2009 | [2011/44] |
Frühere [2011/25] | AT | 29.10.2008 | |
BE | 29.10.2008 | ||
DK | 29.10.2008 | ||
FI | 29.10.2008 | ||
NL | 29.10.2008 | ||
GR | 30.01.2009 | ||
PT | 30.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
LU | 05.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2010/28] | AT | 29.10.2008 | |
BE | 29.10.2008 | ||
DK | 29.10.2008 | ||
FI | 29.10.2008 | ||
NL | 29.10.2008 | ||
PT | 30.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2010/05] | AT | 29.10.2008 | |
BE | 29.10.2008 | ||
DK | 29.10.2008 | ||
FI | 29.10.2008 | ||
NL | 29.10.2008 | ||
PT | 30.03.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2009/32] | AT | 29.10.2008 | |
BE | 29.10.2008 | ||
FI | 29.10.2008 | ||
NL | 29.10.2008 | ||
PT | 30.03.2009 | ||
Frühere [2009/30] | AT | 29.10.2008 | |
FI | 29.10.2008 | ||
NL | 29.10.2008 | ||
PT | 30.03.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0501215 (BEHRINGWERKE AG [DE]) [X] 1,2,14,15,17 * example - * * claim - *; | [Y]WO9402450 (ZENECA LTD [GB], et al) [Y] 16,18 * claim - *; | [XY]WO9515341 (CANCER RES CAMPAIGN TECH [GB], et al) [X] 1-5,7,8,14,15,17 * example 4 * * claim - * [Y] 6,9,16,18; | [Y]WO9707769 (ZENECA LTD [GB], et al) [Y] 6,9 * example - * * claim - *; | [X] - R. BEGENT ET AL., "Single-chain Fv antibodies for targeting cancer therapy.", BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS, (199705), vol. 25, no. 2, pages 715 - 717, XP002092530 [X] 1-5,7,8,14,15,17 * the whole document * | [X] - K. BOSSLET ET AL., "Molecular and functional characterisation of a fusion protein suited for tumour specific prodrug activation.", BRITISH JOURNAL OF CANCER, London, GB, (199202), vol. 65, no. 2, pages 234 - 238, XP002092531 [X] 1,2,14,15,17 * the whole document * | [X] - K. BOSSLET ET AL., "Tumor-selective prodrug activation by fusion protein-mediated catalysis.", CANCER RESEARCH, Baltimore, MD, USA, (19940415), vol. 54, no. 8, pages 2151 - 2159, XP002092532 [X] 1,2,14,15,17 * the whole document * | [A] - R. SHERWOOD, "Advanced drug delivery reviews: enzyme prodrug therapy.", ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, Amsterdam, The Netherlands, (1996), vol. 22, pages 269 - 288, XP000749297 [A] 1-18 * page 270, column R, line 17 - page 272, column R, line 33 * * page 280, column R, line 24 - line 32 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(96)00450-4 | [A] - H. SVENSSON ET AL., "Synthesis and characterization of monoclonal antibody-beta-lactamase conjugates.", BIOCONJUGATE CHEMISTRY, Washington, DC, USA, (199405), vol. 5, no. 3, pages 262 - 267, XP000446101 [A] 7,8 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bc00027a012 |