EP1001155 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BERECHNUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN BEREICHES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 02.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 05.05.2010 [2010/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2006/18] |
Frühere [2000/20] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
SADAHIRO, Takashi, Mitsubishi Denki K.K. 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
SHIMIZU, Masahiro, Mitsubishi Denki K.K. 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
NOUNEN, Michiyasu, Mitsubishi Denki K.K. 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 04 /
ARAKI, Mikio, Mitsubishi Denki K.K. 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2000/20] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/20] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98921891.2 | 29.05.1998 | [2000/20] | WO1998JP02392 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9963215 | Datum: | 09.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1001155 | Datum: | 17.05.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.12.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 09.12.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.01.2006 | Klassifikation | IPC: | F02D45/00, G01F9/00, G01F23/00, B60R16/02 | [2000/20] | CPC: |
B60W50/0098 (EP);
G01F23/0007 (EP);
G01F23/804 (EP);
G01F9/008 (EP);
G01F9/023 (EP);
B60W2530/18 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2000/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BERECHNUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN BEREICHES | [2000/20] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR CALCULATING CRUISING RANGE | [2000/20] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE CALCUL D'AUTONOMIE | [2000/20] | Eintritt in die regionale Phase | 13.10.1999 | Übersetzung eingereicht | 13.10.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.10.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 13.10.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.10.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/20] | 14.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2009 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.02.2010 geplant war | 16.12.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2010/18] | 26.12.2009 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/18] | 24.02.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | EP07009319.0 / EP1865180 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 26.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US4046998 (KUNO AKIRA, et al) [X] 1,2,11,12 * column 1 - column 7; figure 1; claims 1-7 * [Y] 2-5,7,8,12-15,17; | [X]GB2015739 (BENDIX CORP) [X] 1,11 * the whole document *; | [X]US4564905 (MASUDA MITSUHIRO [JP], et al) [X] 1,11 * the whole document *; | [XY]JPS56137214 ; | [X]JPS61277019 ; | [Y]DE3825630 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [Y] 1,11 * the whole document *; | [Y]US4437342 (HOSAKA AKIO [JP], et al) [Y] 1,11 * column 6, line 5 - line 20 *; | [Y]US5542394 (TOMISAWA NAOKI [JP]) [Y] 2,4,7,11,12,14,17 * the whole document *; | [Y]EP0683382 (FORD MOTOR CO [GB], et al) [Y] 3,5,13,15 * column 1 - column 8; figures 1-7 *; | [Y]JPH01257222 ; | [Y]JPH04337421 ; | [Y]JPS57189016 ; | [Y]JPS6325517 ; | [A]JPS59204714 | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820126), vol. 006, no. 013, Database accession no. (P - 099), & JP56137214 A 19811027 (NISSAN MOTOR CO LTD) [X] 1,5,11,15 * abstract * [Y] 3,4,7,13,14,17 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870502), vol. 011, no. 137, Database accession no. (P - 572), & JP61277019 A 19861208 (NIPPON SEIKI CO LTD) [X] 1,11 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900109), vol. 014, no. 004, Database accession no. (P - 986), & JP01257222 A 19891013 (YAZAKI CORP) [Y] 3,4,7,13,14,17 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930409), vol. 017, no. 184, Database accession no. (P - 1519), & JP04337421 A 19921125 (JAPAN ELECTRON CONTROL SYST CO LTD) [Y] 8 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830210), vol. 007, no. 035, Database accession no. (P - 175), & JP57189016 A 19821120 (HITACHI SEISAKUSHO KK) [Y] 15 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880705), vol. 012, no. 233, Database accession no. (P - 724), & JP63025517 A 19880203 (JAPAN ELECTRONIC CONTROL SYST CO LTD) [Y] 1,11 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850402), vol. 009, no. 072, Database accession no. (P - 345), & JP59204714 A 19841120 (KOITO SEISAKUSHO KK) [A] 1-20 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPH01257222 (YAZAKI CORP); | [Y]JPH0534185 (JAPAN ENGINE VALVE MFG); | [Y]JPS61178014U ; | [Y]JPH03130516U ; | [Y]JPS6461615 (HONDA MOTOR CO LTD); | [Y]JPS61215921 (KOMATSU MFG CO LTD); | [Y]JPS61193999 (YOKOGAWA ELECTRIC CORP); | [Y]JPH04131715 (YAZAKI CORP); | [Y]JPS6194719U ; | [X]JPH02141899 (HITACHI LTD, et al); | [Y]JPS54108322 (NIPPON SOKEN); | [Y]JPS6325517 (JAPAN ELECTRONIC CONTROL SYST); | [X]JPS59135412U ; | [X]JPS61277019 (JAPAN ENGINE VALVE MFG); | [Y]JPH1061514 (YUTANI JUKO KK, et al); | [Y]JPH08218962 (HITACHI LTD, et al); | [Y]JPH07286549 (UNISIA JECS CORP); | [Y]JPH09216541 (HARNESS SOGO GIJUTSU KENKYUSHO, et al) |