EP0986554 - SULFATSALZ EINES HIV PROTEASE INHIBITORS MIT VERBESSERTER ORALER ABSORPTION UND BIOVERFÜGBARKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 08.07.2009 [2009/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.) 126 East Lincoln Avenue Rahway, N.J. 07065 / US | [2000/12] | Erfinder | 01 /
ASKIN, David 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 02 /
HOERRNER, R., Scott 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 03 /
PURICK, Robert, M. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 04 /
REIDER, Paul 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 05 /
VARSOLONA, Richard, J. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | 06 /
VOLANTE, Ralph, P. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | [2000/12] | Vertreter | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road, Harlow Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Frühere [2009/28] | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex CM20 2QR / GB | ||
Frühere [2000/12] | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc., Terlings Park, Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98923741.7 | 26.05.1998 | [2000/12] | WO1998US10633 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970047950P | 29.05.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 47950 P | GB19970014320 | 07.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9714320 | [2000/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9854178 | Datum: | 03.12.1998 | Sprache: | EN | [1998/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0986554 | Datum: | 22.03.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.12.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.12.1998 | Klassifikation | IPC: | C07D405/06, A61K31/495, A61K31/34 | [2000/12] | CPC: |
C07D405/06 (EP,KR);
A61P31/18 (EP);
A61P43/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2000/12] | Erstreckungsstaaten | LT | 29.12.1999 | LV | 29.12.1999 | RO | 29.12.1999 | SI | 29.12.1999 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SULFATSALZ EINES HIV PROTEASE INHIBITORS MIT VERBESSERTER ORALER ABSORPTION UND BIOVERFÜGBARKEIT | [2000/12] | Englisch: | SULFATE SALT OF AN HIV PROTEASE INHIBITOR HAVING AN IMPROVED ORAL ABSORPTION AND BIOAVAILABILITY | [2000/12] | Französisch: | SEL DE SULFATE D'UN INHIBITEUR DE PROTEASE DU VIH A ABSORPTION ORALE ET BIODISPONIBILITE AMELIOREES | [2000/12] | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/12] | 25.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/33] | 12.03.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]WO9516688 (MERCK & CO INC [US]) [DX] 1-25 * page 41 - page 44; example 3 ** page 8, line 1 - line 2 * |