EP0986802 - TUTOR ZUM LERNEN DES LESENS UND AUSSPRACHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 16.04.2008 [2008/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, Pennsylvania 15213 / US | [N/P] |
Frühere [2003/15] | Für alle benannten Staaten CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 5000 Forbes Avenue Pittsburgh Pennsylvania 15213 / US | ||
Frühere [2000/12] | Für alle benannten Staaten CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 5000 Forbes Avenue Pittsburgh Pennsylvania 15213 / US | Erfinder | 01 /
MOSTOW, Jack 54 Carleton Drive Mount Lebanon, PA 15243 / US | [2000/12] | Vertreter | Frankland, Nigel Howard, et al FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/12] | Frankland, Nigel Howard, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98923869.6 | 01.06.1998 | [2000/12] | WO1998US11088 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970863505 | 02.06.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 863505 | [2000/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9855980 | Datum: | 10.12.1998 | Sprache: | EN | [1998/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0986802 | Datum: | 22.03.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.12.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0986802 | Datum: | 09.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.12.1998 | Klassifikation | IPC: | G09B17/00, G09B5/06, G09B19/04 | [2000/12] | CPC: |
G09B19/04 (EP,US);
G09B17/00 (KR);
G09B17/003 (EP,US);
G09B5/065 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TUTOR ZUM LERNEN DES LESENS UND AUSSPRACHE | [2000/12] | Englisch: | READING AND PRONUNCIATION TUTOR | [2000/12] | Französisch: | MODULE PROFESSEUR DE LECTURE ET DE PRONONCIATION | [2000/12] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.10.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/12] | 05.04.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   27.07.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.04.2003 | BE | 09.04.2003 | CH | 09.04.2003 | FI | 09.04.2003 | FR | 09.04.2003 | IT | 09.04.2003 | LI | 09.04.2003 | NL | 09.04.2003 | CY | 01.06.2003 | LU | 01.06.2003 | IE | 02.06.2003 | MC | 30.06.2003 | DK | 09.07.2003 | GB | 09.07.2003 | GR | 09.07.2003 | PT | 09.07.2003 | SE | 09.07.2003 | DE | 10.07.2003 | ES | 30.10.2003 | [2008/16] |
Frühere [2005/02] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
FR | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
CY | 01.06.2003 | ||
LU | 01.06.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
MC | 30.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GB | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/45] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
FR | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
CY | 01.06.2003 | ||
LU | 01.06.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GB | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
FR | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
CY | 01.06.2003 | ||
LU | 01.06.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/36] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
FR | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
CY | 01.06.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/35] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
FR | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/29] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
IE | 02.06.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/28] | AT | 09.04.2003 | |
BE | 09.04.2003 | ||
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/23] | AT | 09.04.2003 | |
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
DE | 10.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/05] | AT | 09.04.2003 | |
CH | 09.04.2003 | ||
FI | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 09.04.2003 | |
CH | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
ES | 30.10.2003 | ||
Frühere [2004/03] | AT | 09.04.2003 | |
CH | 09.04.2003 | ||
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/02] | CH | 09.04.2003 | |
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/01] | CH | 09.04.2003 | |
LI | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
SE | 09.07.2003 | ||
Frühere [2003/41] | SE | 09.07.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5010495 (WILLETTS JOHN A [US]) [A] 1* the whole document *; | [A]US5428707 (GOULD JOEL M [US], et al) [A] 1,2,10,13-16,19-21,25-28,30,32-36,38,39 * the whole document *; | [A]WO9616388 (SOFTRADE INTERNATIONAL INC [US]) [A] 1,9 * the whole document *; | [A]US5540589 (WATERS RICHARD C [US]) [A] 1,2,10,13,18,21,22,25,33,37 * the whole document *; | [A]EP0763816 (AT & T CORP [US]) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]US5634086 (RTISCHEV DIMITRY [US], et al) [A] 1,2,5,8,10,13,21,25,33 * the whole document * |