EP0968519 - IONISATIONSKAMMER FÜR RADIOMETRISCHE MESSEINRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.02.2006 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vacutec Messtechnik GmbH Dornblüthstrasse 14 01277 Dresden / DE | [2000/01] | Erfinder | 01 /
LAUBE, Siegfried Neubühlauer Strasse 21 a D-01324 Dresden / DE | 02 /
URBAN, Franz-Josef An der Schwarzen Hecke 70 a D-55270 Ober-Olm / DE | 03 /
HILDEBRANDT, Steffen Clausen-Dahl-Strasse 10 D-01219 Dresden / DE | [2002/37] |
Frühere [2000/01] | 01 /
LAUBE, Siegfried Schneebergstrasse 10 D-01277 Dresden / DE | ||
02 /
URBAN, Franz-Josef Heinrich-Heine-Strasse 9 D-01809 Heidenau / DE | |||
03 /
HILDEBRANDT, Steffen Clausen-Dahl-Strasse 10 D-01219 Dresden / DE | Vertreter | Pfeiffer, Eva Brucknerstrasse 9 B 01309 Dresden / DE | [2003/04] |
Frühere [2000/01] | Pfeiffer, Eva Brucknerstrasse 9 B 01309 Dresden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98925415.6 | 20.03.1998 | [2000/01] | WO1998DE00818 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997112032 | 21.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19712032 | DE1997131608 | 23.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19731608 | [2000/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9843116 | Datum: | 01.10.1998 | Sprache: | DE | [1998/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0968519 | Datum: | 05.01.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 01.10.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0968519 | Datum: | 21.05.2003 | Sprache: | DE | [2003/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.12.1998 | Klassifikation | IPC: | H01J47/02 | [2000/01] | CPC: |
H01J47/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FI, FR, GB, IT, SE [2000/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IONISATIONSKAMMER FÜR RADIOMETRISCHE MESSEINRICHTUNGEN | [2000/01] | Englisch: | IONIZATION CHAMBER FOR RADIOMETRIC MEASURING INSTRUMENTS | [2000/01] | Französisch: | CHAMBRE D'IONISATION POUR INSTRUMENTS DE MESURE RADIOMETRIQUES | [2000/01] | Eintritt in die regionale Phase | 30.07.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.07.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.07.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/01] | 12.06.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.11.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/20] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 25.11.2002 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.11.2002 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.12.2002 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   11.05.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 21.05.2003 | GB | 21.05.2003 | SE | 21.08.2003 | [2006/14] |
Frühere [2004/22] | GB | 21.05.2003 | |
SE | 21.08.2003 | ||
Frühere [2003/50] | SE | 21.08.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JPS6273548 ; | [A]DE1040707 (SIEMENS AG) [A] 1* the whole document *; | [A]FR2105649 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) [A] 1 * page 4, line 5 - line 14; figure . *; | [PY]DE19545340 (VACUTEC MESTECHNIK GMBH [DE]) [PY] 1-3,24 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870903), vol. 011, no. 271, Database accession no. (E - 536), & JP62073548 A 19870404 (HAMAMATSU PHOTONICS KK) [Y] 1-3,24 * abstract * |