EP1036837 - EINHEIT ZUR ABGABE VON LÖSUNGEN VON KOKSABLAGERUNGEN IN ROHRÖFEN, VERWENDUNG BEI PYROLYSE VON ROH-KOHLENWASSERSTOFFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 25.04.2007 [2007/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I Road Town Tortola / VG | [N/P] |
Frühere [2004/09] | Für alle benannten Staaten Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I Road Town, Tortola / VG | ||
Frühere [2000/38] | Für alle benannten Staaten Forest Star International Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickams Cay I Road Town, Tortola / VG | Erfinder | 01 /
BUSCHUEV, Vladimir Andreevich ul. Kukhmisterova, 12/23-281 Moscow, 109388 / RU | 02 /
ZEMTSOV, Jury Sergeevich ul. Vilisa Latsisa, 11-4-426 Moscow, 123480 / RU | [2004/06] |
Frühere [2000/38] | 01 /
BUSHUEV, Vladimir Andreevich ul. Kukhmisterova, 12/23-281 Moscow, 109388 / RU | ||
02 /
ZEMTSOV, Jurii Sergeevich ul. Vilisa Latsisa, 11-4-426 Moscow, 123480 / RU | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/38] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98929942.5 | 18.05.1998 | [2000/38] | WO1998RU00146 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU19970117379 | 08.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 97117379 | [2000/38] | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9918172 | Datum: | 15.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1036837 | Datum: | 20.09.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1036837 | Datum: | 25.02.2004 | Sprache: | EN | [2004/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 15.04.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2002 | Klassifikation | IPC: | C10G9/16, B01J19/00 | [2002/42] | CPC: |
C10G9/16 (EP,KR)
|
Frühere IPC [2000/38] | C10G9/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINHEIT ZUR ABGABE VON LÖSUNGEN VON KOKSABLAGERUNGEN IN ROHRÖFEN, VERWENDUNG BEI PYROLYSE VON ROH-KOHLENWASSERSTOFFEN | [2000/38] | Englisch: | UNIT FOR SUPPLYING A COKE-DEPOSIT INHIBITOR SOLUTION IN TUBE FURNACES USED FOR THE PYROLYSIS OF RAW HYDROCARBONS | [2000/38] | Französisch: | UNITE PERMETTANT D'INTRODUIRE UNE SOLUTION D'INHIBITEUR DE DEPOTS DE COKE DANS DES FOURS A TUBE SERVANT A LA PYROLYSE D'HYDROCARBURES BRUTS | [2000/38] | Eintritt in die regionale Phase | 07.04.2000 | Übersetzung eingereicht | 07.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.04.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 07.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: RU | 07.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/38] | 13.07.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.11.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2000 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   29.08.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 25.02.2004 | CY | 25.02.2004 | FI | 25.02.2004 | LI | 25.02.2004 | IE | 18.05.2004 | LU | 18.05.2004 | DK | 25.05.2004 | GR | 25.05.2004 | MC | 31.05.2004 | [2007/17] |
Frühere [2005/24] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
IE | 18.05.2004 | ||
LU | 18.05.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/23] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
LU | 18.05.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/11] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/02] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
DK | 25.05.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
Frühere [2004/44] | CH | 25.02.2004 | |
FI | 25.02.2004 | ||
LI | 25.02.2004 | ||
GR | 25.05.2004 | ||
Frühere [2004/41] | FI | 25.02.2004 | |
GR | 25.05.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 25.02.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0617112 (KELLOGG M W CO [US]) [AD] 1-5 * figures 1-5; claims 1-5,10,11,19,20 * * column 1, lines 25-40 * * column 2, lines 32-36 * * column 5, line 57 - column 6, line 16 * * column 6, lines 38-44 * * column 7, lines 3-11 * * column 7, line 31 - column 8, line 15 *; | [AD]US5435904 (REED LARRY E [US], et al) [AD] 1-5 * figures 1,2; claim 1 * * column 1, line 33 - column 2, line 31 * * column 6, lines 10-30 *; | [E]WO9855563 (ATF RESOURCES INC [US], et al) [E] 1-5 * figures 1A,1B,3 * * page 8, line 21 - page 9, line 16 * * page 20, line 26 - page 21, line 10 ** page 22, lines 6-18 * | Internationale Recherche | [A]SU633892 (MUKHINA TAMARA N [SU], et al); | [A]SU843785 (NEDERLANDSE GASUNIE NV [NL]); | [A]US4708787 (PETERS ALBERT W [US], et al); | [A]EP0606898 (PHILLIPS PETROLEUM CO [US]); | [A]EP0617112 (KELLOGG M W CO [US]) |